Vladimir Solovev
|
Neaktivní
od 20.07.2012
|
jednatel |
17.01.2007 |
Adresa: |
14000, 26223988, Praha 4, Nusle, Mojmírova, 1710/15 |
|
Vladimir Solovev
|
Neaktivní
od 20.07.2012
|
jednatel |
17.01.2007 |
Adresa: |
14000, 26223988, Praha, Nusle, Mojmírova, 1710, 15, Mojmírova 1710/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Irina Yudina
|
Neaktivní
od 06.03.2006
|
Jednatel |
06.03.2006 |
Adresa: |
15800, 3, Praha 5, Volutova, 2522/16 |
|
Vladimir Solovev
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
jednatel |
06.03.2006 |
Adresa: |
36001, 20731663, Karlovy Vary, Vřídelní, 51 |
|
Irina Yudina
|
Neaktivní
od 06.03.2006
|
Jednatel |
06.03.2006 |
Adresa: |
15800, 22741607, Praha, Stodůlky, Volutová, 2522, 16, Volutová 2522/16, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Vladimir Solovev
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
jednatel |
06.03.2006 |
Adresa: |
36001, 20731663, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Vřídelní, 134, 51, Vřídelní 134/51, 36001 Karlovy Vary |
|
Irina Yudina
|
Neaktivní
od 06.03.2006
|
Jednatel |
24.12.2004 |
Adresa: |
15800, 3, Praha 5, Volutova, 2522/16 |
|
Irina Yudina
|
Neaktivní
od 06.03.2006
|
Jednatel |
24.12.2004 |
Adresa: |
15800, 22741607, Praha, Stodůlky, Volutová, 2522, 16, Volutová 2522/16, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Irina Ioudina
|
Neaktivní
od 24.12.2004
|
Jednatel |
21.02.2000 |
Adresa: |
15500, 4, Praha 5, Praha 5, Seydlerova, 2151/15 |
|
Irina Ioudina
|
Neaktivní
od 24.12.2004
|
Jednatel |
21.02.2000 |
Adresa: |
2151/15, Praha 5, Praha 5, Seydlerova, 15500, Seydlerova 2151/15, 15500 Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Ludmila Libigerová
|
Neaktivní
od 21.02.2000
|
Jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
15200, 22005340, Praha 5, Machatého, 682 |
|
Ludmila Libigerová
|
Neaktivní
od 21.02.2000
|
Jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
15200, 22005340, Praha, Hlubočepy, Machatého, 682, 8, Machatého 682/8, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|