MUDr. EVA ZENKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
18100, 25097636, Hlavní město Praha, Praha, Troja, K Haltýři, 690, 22 |
|
MUDr. EVA ZENKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
18100, 25097636, Praha, Troja, K Haltýři, 690, 22, K Haltýři 690/22, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MUDr. ZDENĚK HOLUBEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22362347, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Čimická, 583, 28 |
|
MUDr. MAREK RÝDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.07.2015 |
Adresa: |
18200, 25543849, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Liběchovská, 820, 6 |
|
MUDr. ZDENĚK HOLUBEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22362347, Praha, Kobylisy, Čimická, 583, 28, Čimická 583/28, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
MUDr. MAREK RÝDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.07.2015 |
Adresa: |
18200, 25543849, Praha, Ďáblice, Liběchovská, 820, 6, Liběchovská 820/6, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
MUDr. IRENA BURYANOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
18000, 25245775, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Zvonařovská, 2242, 2 |
|
MUDr. IRENA BURYANOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
18000, 25245775, Praha, Libeň, Zvonařovská, 2242, 2, Zvonařovská 2242/2, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
MUDr. PETR OBEŠLO
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
20.07.2015 |
Adresa: |
18100, 22324178, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Hackerova, 791, 1 |
|
MUDr. PETR OBEŠLO
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
20.07.2015 |
Adresa: |
18100, 22324178, Praha, Bohnice, Hackerova, 791, 1, Hackerova 791/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MUDr. PETR OBEŠLO
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
04.01.2013 |
Adresa: |
18100, 22324178, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Hackerova, 791, 1 |
|
MUDr. PETR OBEŠLO
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
04.01.2013 |
Adresa: |
18100, 22324178, Praha, Bohnice, Hackerova, 791, 1, Hackerova 791/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MUDr. Miluše Syřišťová
|
Neaktivní
od 04.01.2013
|
Jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22318828, Praha 8, V Nových Bohnicích, 278 |
|
MUDr. Zdeněk Holubek
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
Jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
18200, 22362347, Praha 8, Čimická, 28 |
|
MUDr. Marek Rýdl
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
Jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
18200, 25543849, Praha 8, Ďáblice, Liběchovská, 820/6 |
|
MUDr. MILUŠE SYŘIŠŤOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2013
|
Jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22318828, Praha, Bohnice, V Nových Bohnicích, 278, 20, V Nových Bohnicích 278/20, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MUDr. ZDENĚK HOLUBEK
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
Jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
18200, 22362347, Praha, Kobylisy, Čimická, 583, 28, Čimická 583/28, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
MUDr. MAREK RÝDL
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
Jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
18200, 25543849, Praha, Ďáblice, Liběchovská, 820, 6, Liběchovská 820/6, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
MUDr. Zdeněk Holubek
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
Jednatel |
20.11.1992 |
Adresa: |
18200, 22362347, Praha 8, Čimická, 28 |
|
MUDr. Marek Rýdl
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
Jednatel |
20.11.1992 |
Adresa: |
18200, 22369180, Praha 8, Rajmonova, 1194 |
|
MUDr. Marie Brabcová
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
Jednatel |
20.11.1992 |
Adresa: |
18200, raha 8, Slancova 1260 |
|
MUDr. Miluše Syřišťová
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
Jednatel |
20.11.1992 |
Adresa: |
18100, 22318828, Praha 8, V Nových Bohnicích, 278 |
|
MUDr. ZDENĚK HOLUBEK
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
Jednatel |
20.11.1992 |
Adresa: |
18200, 22362347, Praha, Kobylisy, Čimická, 583, 28, Čimická 583/28, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
MUDr. Marek Rýdl
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
Jednatel |
20.11.1992 |
Adresa: |
18200, 22369180, Praha, Kobylisy, Rajmonova, 1194, 5, Rajmonova 1194/5, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
MUDr. Marie Brabcová
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
Jednatel |
20.11.1992 |
Adresa: |
raha 8, Slancova 1260, 18200, Slancova 1260, 18200 raha 8, Česká republika |
|
MUDr. MILUŠE SYŘIŠŤOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
Jednatel |
20.11.1992 |
Adresa: |
18100, 22318828, Praha, Bohnice, V Nových Bohnicích, 278, 20, V Nových Bohnicích 278/20, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|