Petr Holub
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
předseda představenstva |
04.04.2012 |
Adresa: |
11000, Praha 1, Praha 1, Žatecká, 12 |
|
Mgr. Romana Chejnová
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
místopředseda představenstva |
04.04.2012 |
Adresa: |
11000, Praha 1, Žatecká, 12 |
|
Ing. Jan Borůvka
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
člen představenstva |
04.04.2012 |
Adresa: |
11000, Praha 1, Žatecká, 12 |
|
Petr Holub
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
předseda představenstva |
04.04.2012 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha, Josefov, Žatecká, 54, 12, Žatecká 54/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Romana Chejnová
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
místopředseda představenstva |
04.04.2012 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha, Josefov, Žatecká, 54, 12, Žatecká 54/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. JAN BORŮVKA
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
člen představenstva |
04.04.2012 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha, Josefov, Žatecká, 54, 12, Žatecká 54/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Jan Borůvka
|
Neaktivní
od 04.04.2012
|
místopředseda představenstva |
19.02.2009 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha 1, Žatecká, 12 |
|
Ing. JAN BORŮVKA
|
Neaktivní
od 04.04.2012
|
místopředseda představenstva |
19.02.2009 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha, Josefov, Žatecká, 54, 12, Žatecká 54/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Zdeněk Kareta
|
Neaktivní
od 04.04.2012
|
Předseda |
13.09.2000 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha 1, Praha 1, Žatecká, 12 |
|
Petr Holub
|
Neaktivní
od 04.04.2012
|
Člen |
13.09.2000 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha 1, Praha 1, Žatecká, 12 |
|
Zdeněk Kareta
|
Neaktivní
od 04.04.2012
|
Předseda |
13.09.2000 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha, Josefov, Žatecká, 54, 12, Žatecká 54/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Petr Holub
|
Neaktivní
od 04.04.2012
|
Člen |
13.09.2000 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha, Josefov, Žatecká, 54, 12, Žatecká 54/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Petr Holub
|
Neaktivní
od 13.09.2000
|
Předseda |
11.01.1993 |
Adresa: |
21693242, Praha 1, Praha 1, Žatecká, 12 |
|
Horymír Vysloužil
|
Neaktivní
od 13.09.2000
|
Člen |
11.01.1993 |
Adresa: |
21693242, Praha 1, Praha 1, Žatecká, 12 |
|
Viktor Krcha
|
Neaktivní
od 19.02.2009
|
Místopředseda |
11.01.1993 |
Adresa: |
21693242, Praha 1, Praha 1, Žatecká, 12 |
|
Petr Holub
|
Neaktivní
od 13.09.2000
|
Předseda |
11.01.1993 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha, Josefov, Žatecká, 54, 12, Žatecká 54/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Horymír Vysloužil
|
Neaktivní
od 13.09.2000
|
Člen |
11.01.1993 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha, Josefov, Žatecká, 54, 12, Žatecká 54/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Viktor Krcha
|
Neaktivní
od 19.02.2009
|
Místopředseda |
11.01.1993 |
Adresa: |
11000, 21693242, Praha, Josefov, Žatecká, 54, 12, Žatecká 54/12, Josefov, 11000 Praha 1 |
|