RNDr. JINDRA REISSIGOVÁ
|
Aktivní
|
předseda družstva |
09.02.2018 |
Adresa: |
14000, 21947147, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23 |
|
RNDr. JINDRA REISSIGOVÁ
|
Aktivní
|
předseda družstva |
09.02.2018 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
PETR ĆAPLYGIN
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
předseda družstva |
12.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21947147, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23 |
|
PETR ĆAPLYGIN
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
předseda družstva |
12.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
EVA SUTNAROVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2014
|
člen pověřený členskou schůzí |
06.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21818690, Praha 4, Háje, Emilie Hyblerové, 533, 14 |
|
EVA SUTNAROVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2014
|
člen pověřený členskou schůzí |
06.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21818690, Praha, Háje, Emilie Hyblerové, 533, 14, Emilie Hyblerové 533/14, Háje, 14900 Praha 4 |
|
PETR ČAPLYGIN
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
předseda družstva |
09.11.2013 |
Adresa: |
14000, 21947147, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23 |
|
PETR ČAPLYGIN
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
předseda družstva |
09.11.2013 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Bc. Martina Ševítová
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen pověřený členskou schůzí |
15.11.2012 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 838, 23 |
|
Bc. Martina Ševítová
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen pověřený členskou schůzí |
15.11.2012 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Petr Čaplygin
|
Neaktivní
od 09.11.2013
|
předseda družstva |
30.12.2011 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 838, 23 |
|
PETR ČAPLYGIN
|
Neaktivní
od 09.11.2013
|
předseda družstva |
30.12.2011 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Bc. Martina Ševítová
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
člen pověřený členskou schůzí |
27.12.2010 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 838, 23 |
|
Bc. Martina Ševítová
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
člen pověřený členskou schůzí |
27.12.2010 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jana Ševítová
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
člen pověřený členskou schůzí |
08.06.2009 |
Adresa: |
19800, 22490868, Praha 9, Travná, 1201 |
|
Ing. Josef Uglaj
|
Neaktivní
od 30.12.2011
|
předseda družstva |
08.06.2009 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 838/23 |
|
Jana Ševítová
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
člen pověřený členskou schůzí |
08.06.2009 |
Adresa: |
19800, 22490868, Praha, Kyje, Travná, 1201, Travná 1201, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. JOSEF UGLAJ
|
Neaktivní
od 30.12.2011
|
předseda družstva |
08.06.2009 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Josef Uglaj
|
Neaktivní
od 08.06.2009
|
předseda družstva |
30.05.2006 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 838/23 |
|
Ing. Jiří Šelder
|
Neaktivní
od 08.06.2009
|
pověřený člen družstva |
30.05.2006 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 838/23 |
|
Ing. JOSEF UGLAJ
|
Neaktivní
od 08.06.2009
|
předseda družstva |
30.05.2006 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Šelder
|
Neaktivní
od 08.06.2009
|
pověřený člen družstva |
30.05.2006 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing.arch. Ivana Dobrovská
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
předseda |
19.02.2005 |
Adresa: |
14000, Praha 4, tř. 5. května, 838/23 |
|
Andrea Bělobrádková
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
člen pověřený členskou schůzí |
19.02.2005 |
Adresa: |
14000, Praha 4, tř. 5.května, 838/23 |
|
Ing.arch. Ivana Dobrovská
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
předseda |
19.02.2005 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, tř. 5. května, 14000, tř. 5. května 838/23, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Andrea Bělobrádková
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
člen pověřený členskou schůzí |
19.02.2005 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, tř. 5.května, 14000, tř. 5.května 838/23, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
RNDr. Jindra Reissigová
|
Neaktivní
od 19.02.2005
|
člen pověřený členskou schůzí |
07.06.2003 |
Adresa: |
14000, Praha 4, tř. 5.května, 838/23 |
|
RNDr. Jindra Reissigová
|
Neaktivní
od 19.02.2005
|
člen pověřený členskou schůzí |
07.06.2003 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, tř. 5.května, 14000, tř. 5.května 838/23, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
PhDr. Luděk Vondra
|
Neaktivní
od 19.02.2005
|
předseda |
13.12.2001 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, tř. 5. května, 838/23 |
|
PhDr. Luděk Vondra
|
Neaktivní
od 19.02.2005
|
předseda |
13.12.2001 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, Praha 4, tř. 5. května, 14000, tř. 5. května 838/23, 14000 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Josef Uglaj
|
Neaktivní
od 13.12.2001
|
Předseda |
11.07.2000 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 838/23 |
|
RNDr. Jindra Reissigová
|
Neaktivní
od 07.06.2003
|
1. místopředseda |
11.07.2000 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 838/23 |
|
Mgr. Slavomíra Odehnalová Jílková, r.č.: 595306/0102
|
Neaktivní
od 07.06.2003
|
2. místopředseda |
11.07.2000 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 838/23 |
|
Ing. Josef Uglaj
|
Neaktivní
od 13.12.2001
|
Předseda |
11.07.2000 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 14000, tř.5. května 838/23, 14000 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
RNDr. Jindra Reissigová
|
Neaktivní
od 07.06.2003
|
1. místopředseda |
11.07.2000 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 14000, tř.5. května 838/23, 14000 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Mgr. Slavomíra Odehnalová Jílková, r.č.: 595306/0102
|
Neaktivní
od 07.06.2003
|
2. místopředseda |
11.07.2000 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 14000, tř.5. května 838/23, 14000 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
PhDr. Luděk Vondra
|
Neaktivní
od 11.07.2000
|
Předseda |
13.08.1997 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 838/23 |
|
Ing. Josef Uglaj
|
Neaktivní
od 11.07.2000
|
1. místopředseda |
13.08.1997 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 838/23 |
|
Adriana Kořisková
|
Neaktivní
od 11.07.2000
|
2. místopředseda |
13.08.1997 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 838/23 |
|
PhDr. Luděk Vondra
|
Neaktivní
od 11.07.2000
|
Předseda |
13.08.1997 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 14000, tř.5. května 838/23, 14000 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Josef Uglaj
|
Neaktivní
od 11.07.2000
|
1. místopředseda |
13.08.1997 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 14000, tř.5. května 838/23, 14000 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Adriana Kořisková
|
Neaktivní
od 11.07.2000
|
2. místopředseda |
13.08.1997 |
Adresa: |
838/23, Praha 4, Praha 4, tř.5. května, 14000, tř.5. května 838/23, 14000 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing.arch. Ivana Dobrovská
|
Neaktivní
od 13.08.1997
|
Předseda |
28.01.1993 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 838/23 |
|
Bohuslav Jílek
|
Neaktivní
od 13.08.1997
|
1. místopředseda |
28.01.1993 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 838/23 |
|
Ing. Jiří Šelder
|
Neaktivní
od 13.08.1997
|
2. místopředseda |
28.01.1993 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 838/23 |
|
Ing.arch. Ivana Dobrovská
|
Neaktivní
od 13.08.1997
|
Předseda |
28.01.1993 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Bohuslav Jílek
|
Neaktivní
od 13.08.1997
|
1. místopředseda |
28.01.1993 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Šelder
|
Neaktivní
od 13.08.1997
|
2. místopředseda |
28.01.1993 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|