Kongresové centrum ILF a.s.
63999871 |
Neaktivní
od 09.01.2015
|
předseda družstva |
24.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21693625, Praha 1, Josefov, Pařížská, 128, 22 |
|
Kongresové centrum ILF a.s.
63999871 |
Neaktivní
od 09.01.2015
|
předseda družstva |
24.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21693625, Praha, Josefov, Pařížská, 128, 22, Pařížská 128/22, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Václav Vodička
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
předseda družstva |
11.07.2011 |
Adresa: |
11800, 21698465, Praha 1, Karmelitská, 384, 10 |
|
Václav Vodička
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
předseda družstva |
11.07.2011 |
Adresa: |
11800, 21698465, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 384, 10, Karmelitská 384/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Václav Vodička
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
místopředseda |
29.03.2003 |
Adresa: |
11000, 21698465, Praha 1, Karmelitská, 384/10 |
|
Karel Hrubín
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
předseda |
29.03.2003 |
Adresa: |
11000, 21698465, Praha 1, Karmelitská, 384/10 |
|
Václav Vodička
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
místopředseda |
29.03.2003 |
Adresa: |
11800, 21698465, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 384, 10, Karmelitská 384/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Karel Hrubín
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
předseda |
29.03.2003 |
Adresa: |
11800, 21698465, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 384, 10, Karmelitská 384/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Václav Vodička
|
Neaktivní
od 29.03.2003
|
předseda |
08.03.1999 |
Adresa: |
11000, 21698465, Praha 1, Praha 1, Karmelitská, 10 |
|
Karel Hrubín
|
Neaktivní
od 29.03.2003
|
místopředseda |
08.03.1999 |
Adresa: |
11000, 21698465, Praha 1, Praha 1, Karmelitská, 10 |
|
Jaromír Pavlíček
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
místopředseda |
08.03.1999 |
Adresa: |
11000, 21698465, Praha 1, Praha 1, Karmelitská, 10 |
|
Karel Hrubín
|
Neaktivní
od 29.03.2003
|
místopředseda |
08.03.1999 |
Adresa: |
11800, 21698465, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 384, 10, Karmelitská 384/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Václav Vodička
|
Neaktivní
od 29.03.2003
|
předseda |
08.03.1999 |
Adresa: |
11800, 21698465, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 384, 10, Karmelitská 384/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Jaromír Pavlíček
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
místopředseda |
08.03.1999 |
Adresa: |
11800, 21698465, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 384, 10, Karmelitská 384/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Anděla Gunsburgová
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
předseda |
22.03.1993 |
Adresa: |
11000, 21698465, Praha 1, Karmelitská, 10 |
|
MUDr. Antonín Křivohlavý
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
místopředseda |
22.03.1993 |
Adresa: |
11000, 21698465, Praha 1, Karmelitská, 10 |
|
Anděla Gunsburgová
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
předseda |
22.03.1993 |
Adresa: |
11800, 21698465, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 384, 10, Karmelitská 384/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
MUDr. Antonín Křivohlavý
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
místopředseda |
22.03.1993 |
Adresa: |
11800, 21698465, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 384, 10, Karmelitská 384/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|