JIŘÍ PROKOP
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
předseda představenstva |
25.09.2021 |
Adresa: |
13000, 21763381, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11 |
|
KATEŘINA MÜHLBACHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
místopředseda představenstva |
25.09.2021 |
Adresa: |
13000, 21763381, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11 |
|
JIŘÍ PROKOP
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
předseda představenstva |
25.09.2021 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
KATEŘINA MÜHLBACHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
místopředseda představenstva |
25.09.2021 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
VLADISLAV ŠVOJGR
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
předseda představenstva |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21763381, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11 |
|
Ing. IVA APANASENKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
místopředseda představenstva |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21763381, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11 |
|
VLADISLAV ŠVOJGR
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
předseda představenstva |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. IVA APANASENKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
místopředseda představenstva |
07.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
VLADISLAV ŠVOJGR
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
předseda představenstva |
18.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21763381, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11 |
|
Ing. IVA APANASENKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
místopředseda představenstva |
18.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21763381, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11 |
|
VLADISLAV ŠVOJGR
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
předseda představenstva |
18.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. IVA APANASENKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
místopředseda představenstva |
18.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Iva Apanasenková
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
místopředseda |
01.03.2011 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha 3, Libická, 1990, 11 |
|
Ing. IVA APANASENKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
místopředseda |
01.03.2011 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Stanislav Nováček
|
Neaktivní
od 01.03.2011
|
místopředseda představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha 3, Libická, 1990/11 |
|
Lucie Polterová
|
Neaktivní
od 01.03.2011
|
místopředseda představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha 3, Libická, 1990/11 |
|
Stanislav Nováček
|
Neaktivní
od 01.03.2011
|
místopředseda představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Lucie Polterová
|
Neaktivní
od 01.03.2011
|
místopředseda představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Vladimíra Filipová
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
Místopředseda |
11.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha 3, Libická, 11/1990 |
|
Vladislav Švojgr
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
Předseda |
11.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha 3, Libická, 11/1990 |
|
Ing. Vladimíra Filipová
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
Místopředseda |
11.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
VLADISLAV ŠVOJGR
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
Předseda |
11.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Petr Bugža
|
Neaktivní
od 09.06.1993
|
Předseda |
09.06.1993 |
Adresa: |
70400, Ostrava 4, Hlavní 63/1019 |
|
Ing. Petr Bužga
|
Neaktivní
od 11.12.2003
|
Předseda |
09.06.1993 |
Adresa: |
70400, Ostrava 4, Hlavní 63/1019 |
|
Vladislav Švojgr
|
Neaktivní
od 11.12.2003
|
Místopředseda |
09.06.1993 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha 3, Libická, 11 |
|
Ing. Petr Bugža
|
Neaktivní
od 09.06.1993
|
Předseda |
09.06.1993 |
Adresa: |
Ostrava 4, Hlavní 63/1019, 70400, Hlavní 63/1019, 70400 Ostrava 4, Česká republika |
|
Ing. Petr Bužga
|
Neaktivní
od 11.12.2003
|
Předseda |
09.06.1993 |
Adresa: |
Ostrava 4, Hlavní 63/1019, 70400, Hlavní 63/1019, 70400 Ostrava 4, Česká republika |
|
VLADISLAV ŠVOJGR
|
Neaktivní
od 11.12.2003
|
Místopředseda |
09.06.1993 |
Adresa: |
13000, 21763381, Praha, Vinohrady, Libická, 1990, 11, Libická 1990/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|