JUDr. JITKA NALEVAJKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
01.04.2023 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ONDŘEJ GUTH
|
Aktivní
|
předseda |
01.04.2023 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ONDŘEJ GUTH
|
Aktivní
|
místopředseda |
26.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21727431, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12 |
|
VÁCLAV VANĚK
|
Aktivní
|
člen |
26.05.2022 |
Adresa: |
37010, 25568175, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Za Hřištěm, 2571, 6 |
|
VÁCLAV VANĚK
|
Aktivní
|
člen |
26.05.2022 |
Adresa: |
37010, 25568175, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Za Hřištěm, 2571, 6, Za Hřištěm 2571/6, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
DANIEL NALEVAJKO
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
předseda |
26.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21727431, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12 |
|
DANIEL NALEVAJKO
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
předseda |
26.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ONDŘEJ GUTH
|
Neaktivní
od 01.04.2023
|
místopředseda |
26.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ONDŘEJ GUTH
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
11000, 21727431, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12 |
|
ONDŘEJ GUTH
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ALENA KORNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen |
06.03.2019 |
Adresa: |
11000, 21727431, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12 |
|
DANIEL NALEVAJKO
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
předseda |
06.03.2019 |
Adresa: |
11000, 21727431, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12 |
|
ANNA TOMÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
místopředseda |
06.03.2019 |
Adresa: |
11000, 21727431, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12 |
|
ALENA KORNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen |
06.03.2019 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
DANIEL NALEVAJKO
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
předseda |
06.03.2019 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ANNA TOMÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
místopředseda |
06.03.2019 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
DANIEL NALEVAJKO
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
předseda představenstva |
06.08.2017 |
Adresa: |
11000, 21727431, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12 |
|
DANIEL NALEVAJKO
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
předseda představenstva |
06.08.2017 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Daniel Nalevajko
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
předseda představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha 1, Králodvorská, 1085, 12 |
|
Alena Kornová
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha 1, Králodvorská, 1085, 12 |
|
Anna Tomášková
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
místopředseda představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha 1, Králodvorská, 1085, 12 |
|
DANIEL NALEVAJKO
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
předseda představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ALENA KORNOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ANNA TOMÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
místopředseda představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Alexandra Guthová
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
předseda představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha 1, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Božena Hráčková
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
člen představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha 1, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Božena Hráčková
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
člen představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Alexandra Guthová
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
předseda představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jana Jůzová
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
předseda představenstva |
11.06.2004 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Alexandra Guthová
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
člen představenstva |
11.06.2004 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Karel Klicman
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
místopředseda představenstva |
11.06.2004 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Jana Jůzová
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
předseda představenstva |
11.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Alexandra Guthová
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
člen představenstva |
11.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Karel Klicman
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
místopředseda představenstva |
11.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. Vladimír Braško
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
Předseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Karel Klicma
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Jana Jůzová
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
Předseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Karel Klicman
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
Místopředseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Alexandra Guthová
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
František Bedřich
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
Martin Šťasenka
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
21727431, Praha 1, Praha 1, Králodvorská, 1085/12 |
|
JUDr. Vladimír Braško
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
Předseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Karel Klicma
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jana Jůzová
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
Předseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Karel Klicman
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
Místopředseda |
10.02.1999 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Alexandra Guthová
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
František Bedřich
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Martin Šťasenka
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
11000, 21727431, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1085, 12, Králodvorská 1085/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. Vladimír Braško
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
Předseda |
11.10.1993 |
Adresa: |
Praha 1, Královodvorská, 1085/12 |
|
Karel Klicma
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
člen |
11.10.1993 |
Adresa: |
Praha 1, Královodvorská, 1085/12 |
|
Alena Kornová
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
člen |
11.10.1993 |
Adresa: |
6056318, Kostelec nad Černými lesy, nám.Smiřických 417 |
|
Karel Klicma
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
člen |
11.10.1993 |
Adresa: |
1085/12, Praha 1, Královodvorská, Královodvorská 1085/12, Praha 1, Česká republika |
|
Alena Kornová
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
člen |
11.10.1993 |
Adresa: |
28163, 6056318, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických, 417, náměstí Smiřických 417, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
JUDr. Vladimír Braško
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
Předseda |
11.10.1993 |
Adresa: |
1085/12, Praha 1, Královodvorská, Královodvorská 1085/12, Praha 1, Česká republika |
|