PAVEL BRABEC
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
PAVEL BRABEC
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL BRABEC
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
PAVEL BRABEC
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Pavel Brabec
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
jednatel |
13.01.2012 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha 10, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
PAVEL BRABEC
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
jednatel |
13.01.2012 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Václav Slavík
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
jednatel |
04.02.2010 |
Adresa: |
19000, 22541527, Praha 9, Sokolovská, 14/324 |
|
Václav Slavík
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
jednatel |
04.02.2010 |
Adresa: |
19000, 22541527, Praha, Vysočany, Sokolovská, 14, 324, Sokolovská 14/324, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Václav Kunz
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
19000, 22498630, Praha 9, Čihákova, 21 |
|
Václav Kunz
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
19000, 22498630, Praha, Libeň, Čihákova, 980, 21, Čihákova 980/21, Libeň, 19000 Praha 9 |
|