RADEK SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.12.2019 |
Adresa: |
14200, 21874492, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55 |
|
RADEK SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.12.2019 |
Adresa: |
14200, 21874492, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55, Štúrova 1701/55, Krč, 14200 Praha 4 |
|
BOHUSLAV HODINA
|
Neaktivní
od 30.12.2019
|
jednatel |
04.10.2019 |
Adresa: |
19800, 22412999, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Bratří Venclíků, 1073, 8 |
|
BOHUSLAV HODINA
|
Neaktivní
od 30.12.2019
|
jednatel |
04.10.2019 |
Adresa: |
19800, 22412999, Praha, Černý Most, Bratří Venclíků, 1073, 8, Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
PETRA MÍČOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
27.03.2018 |
Adresa: |
13000, 75908514, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Zvěřinova, 3413, 14 |
|
PETRA MÍČOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
27.03.2018 |
Adresa: |
13000, 75908514, Praha, Strašnice, Zvěřinova, 3413, 14, Zvěřinova 3413/14, Strašnice, 13000 Praha 3 |
|
DUŠAN HINCA
|
Neaktivní
od 27.03.2018
|
Jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
13000, 75908514, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Zvěřinova, 3413, 14 |
|
DUŠAN HINCA
|
Neaktivní
od 27.03.2018
|
Jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
13000, 75908514, Praha, Strašnice, Zvěřinova, 3413, 14, Zvěřinova 3413/14, Strašnice, 13000 Praha 3 |
|
DUŠAN HINCA
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
Jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
13000, 21794146, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Biskupcova, 2433, 53 |
|
DUŠAN HINCA
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
Jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
13000, 21794146, Praha, Žižkov, Biskupcova, 2433, 53, Biskupcova 2433/53, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Dušan Hinca
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
Jednatel |
23.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21794146, Praha 3, Biskupcova, 53/2433 |
|
DUŠAN HINCA
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
Jednatel |
23.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21794146, Praha, Žižkov, Biskupcova, 2433, 53, Biskupcova 2433/53, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Dušan Hinca
|
Neaktivní
od 07.05.2004
|
Jednatel |
27.08.1999 |
Adresa: |
13000, 21794146, Praha 3, Praha 3, Biskupcova, 53/2433 |
|
DUŠAN HINCA
|
Neaktivní
od 07.05.2004
|
Jednatel |
27.08.1999 |
Adresa: |
13000, 21794146, Praha, Žižkov, Biskupcova, 2433, 53, Biskupcova 2433/53, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Dušan Hinca
|
Neaktivní
od 27.08.1999
|
Jednatel |
03.12.1992 |
Adresa: |
17000, 22292888, Praha 7, Šmeralova, 130/5 |
|
ing. Jaroslav Blaška
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
Jednatel |
03.12.1992 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Zeyerova alej, 1936/36 |
|
Dušan Hinca
|
Neaktivní
od 27.08.1999
|
Jednatel |
03.12.1992 |
Adresa: |
17000, 22292888, Praha, Bubeneč, Šmeralova, 130, 5, Šmeralova 130/5, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
ing. Jaroslav Blaška
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
Jednatel |
03.12.1992 |
Adresa: |
1936/36, Praha 6, Zeyerova alej, 16000, Zeyerova alej 1936/36, 16000 Praha 6, Česká republika |
|