PAVEL DROBEC
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2021 |
Adresa: |
79401, 14078007, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC F, 471, 23 |
|
PAVEL DROBEC
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2021 |
Adresa: |
79401, 14078007, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, SPC F, 471, 23, SPC F 471/23, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
Ing. JAROSLAV KOHOUT
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
jednatel |
27.06.2021 |
Adresa: |
12800, 21728763, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Palackého náměstí, 358, 2 |
|
Ing. JAROSLAV KOHOUT
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
jednatel |
27.06.2021 |
Adresa: |
12800, 21728763, Praha, Nové Město, Palackého náměstí, 358, 2, Palackého náměstí 358/2, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. JAROSLAV KOHOUT
|
Neaktivní
od 27.06.2021
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
12800, 21758247, Hlavní město Praha, Praha, Vyšehrad, Rašínovo nábřeží, 47, 8 |
|
Ing. Jaroslav Kohout
|
Neaktivní
od 27.06.2021
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
12800, 21758247, Praha, Vyšehrad, Rašínovo nábřeží, 47, 8, Rašínovo nábřeží 47/8, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
Mgr. Božena Kaderová
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
jednatel |
07.12.1992 |
Adresa: |
15000, 22003584, Praha 5, Noutonická, 524/15 |
|
Ing. Jaroslav Kohout
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
07.12.1992 |
Adresa: |
12000, 21758247, Praha 2, Rašínovo nábřeží, 8 |
|
Mgr. Božena Kaderová
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
jednatel |
07.12.1992 |
Adresa: |
15200, 22003584, Praha, Hlubočepy, Noutonická, 524, 15, Noutonická 524/15, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Jaroslav Kohout
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
07.12.1992 |
Adresa: |
12800, 21758247, Praha, Vyšehrad, Rašínovo nábřeží, 47, 8, Rašínovo nábřeží 47/8, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|