MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
19900, 22493590, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Prachatická, 213 |
|
MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
19900, 22493590, Praha, Letňany, Prachatická, 213, Prachatická 213, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
JULIUS NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 05.09.2019
|
jednatel |
04.07.2018 |
Adresa: |
19900, 22493590, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Prachatická, 213 |
|
JULIUS NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 05.09.2019
|
jednatel |
04.07.2018 |
Adresa: |
19900, 22493590, Praha, Letňany, Prachatická, 213, Prachatická 213, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
TOMÁŠ NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a |
|
JULIUS NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a |
|
JULIUS NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a, Kotlaska 2414/5a, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
TOMÁŠ NOVOTNÝ-KUZMA
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a, Kotlaska 2414/5a, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Julius Novotný - Kuzma
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
21.07.2008 |
Adresa: |
19015, Praha 9, Satalice, Vinořská, 79/523 |
|
Julius Novotný - Kuzma
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
21.07.2008 |
Adresa: |
79/523, Praha 9, Satalice, Vinořská, 19015, Vinořská 79/523, 19015 Praha 9 - Satalice, Česká republika |
|
ing. Eva Havránková
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
20.01.2003 |
Adresa: |
16000, 22181300, Praha 6, Praha 6, Terronská, 40 |
|
Ing. Eva Havránková
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
20.01.2003 |
Adresa: |
16000, 22181300, Praha, Bubeneč, Terronská, 698, 40, Terronská 698/40, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. Irena Buryanová
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
Jednatel |
14.11.1992 |
Adresa: |
22352848, Praha 8, Šaldova, 16 |
|
MUDr. Irena Buryanová
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
Jednatel |
14.11.1992 |
Adresa: |
18600, 22352848, Praha, Karlín, Šaldova, 419, 16, Šaldova 419/16, Karlín, 18600 Praha 8 |
|