MIROSLAV KRISTEK
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
jednatel |
10.07.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
MIROSLAV KRISTEK
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
jednatel |
10.07.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Miroslav Kristek
|
Neaktivní
od 10.07.2015
|
jednatel |
08.08.1997 |
Adresa: |
25552864, Brno-město, Brno, Cacovice, 970 |
|
Miroslav Kristek
|
Neaktivní
od 10.07.2015
|
jednatel |
08.08.1997 |
Adresa: |
61400, 25552864, Brno-město, Brno, Maloměřice, Cacovice, 970, 4, Cacovice 970/4, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Ing. Bedřich Kovalčík
|
Neaktivní
od 08.08.1997
|
jednatel |
14.07.1997 |
Adresa: |
17798132, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Na spálence, 6 |
|
Ing. Bedřich Kovalčík
|
Neaktivní
od 08.08.1997
|
jednatel |
14.07.1997 |
Adresa: |
40001, 17798132, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Na Spálence, 284, 6, Na Spálence 284/6, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. Pavel hrách
|
Neaktivní
od 14.07.1997
|
|
14.12.1992 |
Adresa: |
Beroun 2, Okružní 1467 |
|
Jiří Slaboch
|
Neaktivní
od 14.07.1997
|
|
14.12.1992 |
Adresa: |
Beroun 2, Branislavova 1412 |
|
Ing. Pavel hrách
|
Neaktivní
od 14.07.1997
|
|
14.12.1992 |
Adresa: |
26601, 5940281, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Okružní, 1467, 6, Okružní 1467/6, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Jiří Slaboch
|
Neaktivní
od 14.07.1997
|
|
14.12.1992 |
Adresa: |
26601, 5939739, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Branislavova, 1412, 2, Branislavova 1412/2, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|