VÍT MÁZDRA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
15531, 22035583, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, U koloniálu, 389 |
|
VÍT MÁZDRA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
15531, 22035583, Praha, Lipence, U koloniálu, 389, U koloniálu 389, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
VÍT MÁZDRA
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
05.02.2014 |
Adresa: |
15531, 22035583, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, Kazín, 389 |
|
VÍT MÁZDRA
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
05.02.2014 |
Adresa: |
15531, 22035583, Praha, Lipence, U koloniálu, 389, U koloniálu 389, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
Vít Mázdra
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
jednatel |
13.12.2006 |
Adresa: |
Praha 5, Lipence, Kazín, 15531 |
|
Vít Mázdra
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
jednatel |
13.12.2006 |
Adresa: |
15531, Praha 5, Lipence, Kazín, Kazín 15531, Praha 5 - Lipence, Česká republika |
|
Vít Mázdra
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
22297120, Praha 7, Tovární, 202/3 |
|
Vít Mázdra
|
Neaktivní
od 13.12.2006
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
17000, 22297120, Praha, Holešovice, Tovární, 202, 3, Tovární 202/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. Ivan Kotleba
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
97401, Banská Bystrica, Bagarova 28 |
|
Ing. Radovan Sloboda
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
16200, Praha 6 - Střešovice, Na Dračkách 28 |
|
JUDr. Ivan Kotleba
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
Banská Bystrica, Bagarova 28, 97401, Bagarova 28, 97401 Banská Bystrica, Česká republika |
|
ing. Radovan Sloboda
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
16200, 22266291, Praha, Střešovice, Na dračkách, 900, 28, Na dračkách 900/28, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|