PhDr. Jaroslav Balvín
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Mlýnská, 21 |
|
PhDr. Jaroslav Balvín
|
Neaktivní
od 18.10.2002
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
21, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Mlýnská, Neštěmice, Mlýnská 21, Ústí nad Labem, okres: Ústí nad Labem, Česká republika |
|
Josef Vedral
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
jednatel |
23.11.1995 |
Adresa: |
12171727, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Sokolí, 33 |
|
Josef Vedral
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
jednatel |
23.11.1995 |
Adresa: |
46601, 12171727, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Sokolí, 1080, 33, Sokolí 1080/33, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Václav Samek
|
Neaktivní
od 23.11.1995
|
jednatel |
15.01.1993 |
Adresa: |
46601, 12198463, Jablonec nad Nisou, Mšenská, 34 |
|
Václav Samek
|
Neaktivní
od 23.11.1995
|
jednatel |
15.01.1993 |
Adresa: |
46604, 12198463, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mšenská, 3948, 34, Mšenská 3948/34, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
JUDr. Jiří Janák
|
Neaktivní
od 23.11.1995
|
jednatel |
11.12.1992 |
Adresa: |
16200, 22261427, Praha 6, Na Ořechovce, 12 |
|
JUDr. Jiří Janák
|
Neaktivní
od 23.11.1995
|
jednatel |
11.12.1992 |
Adresa: |
16200, 22261427, Praha, Střešovice, Na Ořechovce, 556, 12, Na Ořechovce 556/12, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|