Mgr. TOMÁŠ ŠÍDLO
|
Aktivní
|
jednatel společnosti |
08.07.2021 |
Adresa: |
16000, 22207449, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1868, 21 |
|
Mgr. TOMÁŠ ŠÍDLO
|
Aktivní
|
jednatel společnosti |
08.07.2021 |
Adresa: |
16000, 22207449, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1868, 21, Zavadilova 1868/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
LUKÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
jednatel |
10.04.2021 |
Adresa: |
16000, 22207449, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1868, 21 |
|
LUKÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
jednatel |
10.04.2021 |
Adresa: |
16000, 22207449, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1868, 21, Zavadilova 1868/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. TOMÁŠ ŠÍDLO
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22207449, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1868, 21 |
|
Mgr. TOMÁŠ ŠÍDLO
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22207449, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1868, 21, Zavadilova 1868/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Tomáš Šídlo
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
24.08.2011 |
Adresa: |
16000, 22207449, Praha 6, Dejvice, Zavadilova, 1868, 21 |
|
Mgr. TOMÁŠ ŠÍDLO
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
24.08.2011 |
Adresa: |
16000, 22207449, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1868, 21, Zavadilova 1868/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Tomáš Šídlo
|
Neaktivní
od 24.08.2011
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
16000, 22151265, Praha 6, Břevnov, Za Strahovem, 362/62 |
|
Tomáš Šídlo
|
Neaktivní
od 24.08.2011
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
16900, 22151265, Praha, Břevnov, Za Strahovem, 362, 62, Za Strahovem 362/62, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Miloš Novák
|
Neaktivní
od 24.07.2006
|
jednatel |
23.12.1992 |
Adresa: |
27401, 6035167, Slaný, Dr.E.Beneše, 99 |
|
Tomáš Šídlo
|
Neaktivní
od 28.06.2010
|
jednatel |
23.12.1992 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Ulbrychova, 6 |
|
Miloš Novák
|
Neaktivní
od 24.07.2006
|
jednatel |
23.12.1992 |
Adresa: |
27401, 6035167, Kladno, Slaný, Slaný, Dr. E. Beneše, 99, 1, Dr. E. Beneše 99/1, 27401 Slaný |
|
Tomáš Šídlo
|
Neaktivní
od 28.06.2010
|
jednatel |
23.12.1992 |
Adresa: |
16200, 22168371, Praha, Břevnov, Ulrychova, 1724, 6, Ulrychova 1724/6, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|