Ing. PETR MIŠKOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.03.2021 |
Adresa: |
14800, 21847363, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Blatenská, 2179, 3 |
|
Ing. PETR MIŠKOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.03.2021 |
Adresa: |
14800, 21847363, Praha, Chodov, Blatenská, 2179, 3, Blatenská 2179/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Libor Martínek
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
14800, 25955870, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1399, 24 |
|
Ing. Libor Martínek
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
14800, 25955870, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1399, 24, Velké Kunratické 1399/24, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Libor Martínek
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
Jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
21902593, Praha 4, V rohu, 723 |
|
Ing. Petr Miškovský
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
Jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
21847363, Praha 4, Blatenská, 2179/3 |
|
Ing. Libor Martínek
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
Jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
14200, 21902593, Praha, Libuš, V rohu, 723, 8, V rohu 723/8, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Ing. PETR MIŠKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
Jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
14800, 21847363, Praha, Chodov, Blatenská, 2179, 3, Blatenská 2179/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Tomáš Páv
|
Neaktivní
od 31.05.1995
|
jednatel |
07.01.1993 |
Adresa: |
18100, 22319981, Praha 8, Vratislavská, 389 |
|
Ing. Tomáš Páv
|
Neaktivní
od 31.05.1995
|
jednatel |
07.01.1993 |
Adresa: |
18100, 22319981, Praha, Bohnice, Vratislavská, 389, 1, Vratislavská 389/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|