Dr. Udo Richter
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
Jednatel |
04.02.1998 |
Adresa: |
22737235, Praha 6, Praha 6, Laudova, 1386 |
|
Dr. Udo Richter
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
Jednatel |
04.02.1998 |
Adresa: |
16300, 22737235, Praha, Řepy, Laudova, 1386, 33, Laudova 1386/33, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Dr. Udo Richter
|
Neaktivní
od 04.02.1998
|
Jednatel |
24.04.1997 |
Adresa: |
22066772, Praha 5, Praha 5, Loučná, 802 |
|
Dr. Udo Richter
|
Neaktivní
od 04.02.1998
|
Jednatel |
24.04.1997 |
Adresa: |
15500, 22066772, Praha, Řeporyje, Loučná, 802, Loučná 802, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
Dr. Udo Richter
|
Neaktivní
od 24.04.1997
|
Jednatel |
28.06.1994 |
Adresa: |
22066772, Praha 5, Loučná, 802 |
|
Dr. Udo Richter
|
Neaktivní
od 24.04.1997
|
Jednatel |
28.06.1994 |
Adresa: |
15500, 22066772, Praha, Řeporyje, Loučná, 802, Loučná 802, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
ing. Emilián Fould
|
Neaktivní
od 28.06.1994
|
Jednatel |
09.03.1994 |
Adresa: |
3, Brno, Kirovova, 7 |
|
ing. Emilián Fould
|
Neaktivní
od 28.06.1994
|
Jednatel |
09.03.1994 |
Adresa: |
7, Brno, Kirovova, Kirovova 7, Brno, Česká republika |
|
Harald Schlegel
|
Neaktivní
od 09.03.1994
|
jednatel |
06.01.1993 |
Adresa: |
15500, 22114165, Praha 5, Kovářova, 483 |
|
Harald Schlegel
|
Neaktivní
od 09.03.1994
|
jednatel |
06.01.1993 |
Adresa: |
15500, 22114165, Praha, Stodůlky, Kovářova, 483, 50, Kovářova 483/50, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|