Ing. Miloš Frýbert
|
Neaktivní
od 01.01.1999
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
56002, 24769304, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Habrmanova, 1895 |
|
Ing. Miroslav Orlich
|
Neaktivní
od 01.01.1999
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
56002, 24759708, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Matyášova, 923 |
|
Ing. Miloš Frýbert
|
Neaktivní
od 01.01.1999
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
56002, 24769304, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Habrmanova, 1895, Habrmanova 1895, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. Miroslav Orlich
|
Neaktivní
od 01.01.1999
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
56002, 24759708, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Matyášova, 923, Matyášova 923, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. Bořivoj Frýbert
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
Jednatel |
24.11.1992 |
Adresa: |
22078550, Praha 5, Praha 5, Kroftova, 9 |
|
Ing. Jan Homoláč
|
Neaktivní
od 01.01.1999
|
Jednatel - ředitel |
24.11.1992 |
Adresa: |
24768618, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Jižní, 1826 |
|
ing. Bořivoj Frýbert
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
Jednatel |
24.11.1992 |
Adresa: |
15000, 22078550, Praha, Smíchov, Kroftova, 399, 9, Kroftova 399/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jan Homoláč
|
Neaktivní
od 01.01.1999
|
Jednatel - ředitel |
24.11.1992 |
Adresa: |
56002, 24768618, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Jižní, 1826, Jižní 1826, 56002 Česká Třebová |
|