Ing. Luboš Tříska
|
Neaktivní
od 17.11.2001
|
jednatel |
03.02.1997 |
Adresa: |
999999999, Praha 7, Praha 7, Argentinská, 194 |
|
Ing. Luboš Tříska
|
Neaktivní
od 17.11.2001
|
jednatel |
03.02.1997 |
Adresa: |
194, Praha 7, Praha 7, Argentinská, Argentinská 194, Praha 7, okres: Praha 7, Česká republika |
|
MUDr. Josef Kochman
|
Neaktivní
od 06.12.1995
|
jednatel společnosti |
21.12.1992 |
Adresa: |
54101, 3, Trutnov, Oblanov, 41 |
|
MUDr. Josef Svoboda
|
Neaktivní
od 06.12.1995
|
jednatel společnosti |
21.12.1992 |
Adresa: |
54101, 2263742, Trutnov, Novodvorská, 701 |
|
MUDr. Oldřich Pasák
|
Neaktivní
od 03.02.1997
|
jednatel společnosti |
21.12.1992 |
Adresa: |
55100, 4, Jaroměř, III/444 |
|
Prof.Ing. Petr Záruba
|
Neaktivní
od 17.11.2001
|
jednatel společnosti |
21.12.1992 |
Adresa: |
22194720, Praha 6, Fetrovská, 21 |
|
MUDr. Josef Kochman
|
Neaktivní
od 06.12.1995
|
jednatel společnosti |
21.12.1992 |
Adresa: |
41, Trutnov, Oblanov, 54101, Oblanov 41, 54101 Trutnov, Česká republika |
|
MUDr. Josef Svoboda
|
Neaktivní
od 06.12.1995
|
jednatel společnosti |
21.12.1992 |
Adresa: |
54101, 2263742, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Novodvorská, 701, Novodvorská 701, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
MUDr. Oldřich Pasák
|
Neaktivní
od 03.02.1997
|
jednatel společnosti |
21.12.1992 |
Adresa: |
III/444, Jaroměř, 55100, 55100 Jaroměř III/444, Česká republika |
|
Prof.Ing. Petr Záruba
|
Neaktivní
od 17.11.2001
|
jednatel společnosti |
21.12.1992 |
Adresa: |
16000, 22194720, Praha, Dejvice, Fetrovská, 858, 21, Fetrovská 858/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|