Ing. JAN PECHANEC
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.10.2022 |
Adresa: |
56965, 1833227, Svitavy, Budislav, Budislav, 12 |
|
Ing. VILÉM LENOCH
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
13.10.2022 |
Adresa: |
56967, 27733025, Svitavy, Osík, Osík, 368 |
|
Ing. VÁCLAV REJMAN
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.10.2022 |
Adresa: |
56961, 1785591, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 529 |
|
Ing. JAN PECHANEC
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.10.2022 |
Adresa: |
56965, 1833227, Svitavy, Budislav, Budislav, 12, č.p. 12, 56965 Budislav |
|
Ing. VILÉM LENOCH
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
13.10.2022 |
Adresa: |
56967, 27733025, Svitavy, Osík, Osík, 368, č.p. 368, 56967 Osík |
|
Ing. VÁCLAV REJMAN
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.10.2022 |
Adresa: |
56961, 1785591, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 529, č.p. 529, 56961 Dolní Újezd |
|
Ing. VÁCLAV KLEJCH
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
předseda představenstva |
13.10.2018 |
Adresa: |
57001, 1909088, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Lidická, 903 |
|
Ing. VÁCLAV LENOCH
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
místopředseda představenstva |
13.10.2018 |
Adresa: |
56967, 15929388, Svitavy, Osík, Osík, 267 |
|
Ing. VÁCLAV REJMAN
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
člen představensva |
13.10.2018 |
Adresa: |
56961, 1785591, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 529 |
|
Ing. Václav Klejch
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
předseda představenstva |
13.10.2018 |
Adresa: |
57001, 1909088, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Lidická, 903, Lidická 903, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. VÁCLAV LENOCH
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
místopředseda představenstva |
13.10.2018 |
Adresa: |
56967, 15929388, Svitavy, Osík, Osík, 267, č.p. 267, 56967 Osík |
|
Ing. VÁCLAV REJMAN
|
Neaktivní
od 13.10.2022
|
člen představensva |
13.10.2018 |
Adresa: |
56961, 1785591, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 529, č.p. 529, 56961 Dolní Újezd |
|
Ing. VÁCLAV KLEJCH
|
Neaktivní
od 13.10.2018
|
předseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
57001, 1909088, Litomyšl, Litomyšl-Město, Lidická, 903 |
|
Ing. VÁCLAV LENOCH
|
Neaktivní
od 13.10.2018
|
místopředseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
56967, 15929388, Osík, Osík, 267 |
|
Ing. VÁCLAV REJMAN
|
Neaktivní
od 13.10.2018
|
člen představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
56961, 1785591, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 529 |
|
Ing. Václav Klejch
|
Neaktivní
od 13.10.2018
|
předseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
57001, 1909088, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Lidická, 903, Lidická 903, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. VÁCLAV LENOCH
|
Neaktivní
od 13.10.2018
|
místopředseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
56967, 15929388, Svitavy, Osík, Osík, 267, č.p. 267, 56967 Osík |
|
Ing. VÁCLAV REJMAN
|
Neaktivní
od 13.10.2018
|
člen představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
56961, 1785591, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 529, č.p. 529, 56961 Dolní Újezd |
|
Ing. VÁCLAV KLEJCH
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
předseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
57001, 1909088, Litomyšl, Litomyšl-Město, Lidická, 903 |
|
Ing. VÁCLAV LENOCH
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
místopředseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
56967, 15929388, Osík, Osík, 267 |
|
Ing. VÁCLAV REJMAN
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
člen představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
56961, 1785591, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 529 |
|
Ing. VÁCLAV REJMAN
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
člen představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
56961, 1785591, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 529, č.p. 529, 56961 Dolní Újezd |
|
Ing. VÁCLAV LENOCH
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
místopředseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
56967, 15929388, Svitavy, Osík, Osík, 267, č.p. 267, 56967 Osík |
|
Ing. Václav Klejch
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
předseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
57001, 1909088, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Lidická, 903, Lidická 903, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Václav Klejch
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
11.11.2010 |
Adresa: |
57001, 1909088, Litomyšl, Lidická, 903 |
|
Ing. Václav Lenoch
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
místopředseda představenstva |
11.11.2010 |
Adresa: |
56967, 15929388, Osík, 267 |
|
Ing. Václav Rejman
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
11.11.2010 |
Adresa: |
56961, 1785591, Dolní Újezd, 529 |
|
Ing. Václav Klejch
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
11.11.2010 |
Adresa: |
57001, 1909088, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Lidická, 903, Lidická 903, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. VÁCLAV LENOCH
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
místopředseda představenstva |
11.11.2010 |
Adresa: |
56967, 15929388, Svitavy, Osík, Osík, 267, č.p. 267, 56967 Osík |
|
Ing. VÁCLAV REJMAN
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
11.11.2010 |
Adresa: |
56961, 1785591, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 529, č.p. 529, 56961 Dolní Újezd |
|
Mgr. Jan Janeček
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
člen představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
57001, 1890689, Litomyšl, Na Lánech, 97 |
|
Ing. Jiří Tmej
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
předseda představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
57001, 1892771, Litomyšl, J. Formánka, 199 |
|
Ing. Eva Vaňková
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
člen představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
57001, Litomyšl, Na Lánech, 78 |
|
Mgr. JAN JANEČEK
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
člen představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
57001, 1890689, Svitavy, Litomyšl, Lány, Na Lánech, 97, Na Lánech 97, Lány, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Jiří Tmej
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
předseda představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
57001, 1892771, Svitavy, Litomyšl, Zahájí, J. Formánka, 199, J. Formánka 199, Zahájí, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Eva Vaňková
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
člen představenstva |
17.08.2010 |
Adresa: |
Litomyšl, Na Lánech, 57001, Na Lánech 78, 57001 Litomyšl, Česká republika |
|
Mgr. Jan Janeček
|
Neaktivní
od 17.08.2010
|
předseda představenstva |
05.08.2009 |
Adresa: |
57001, 1890689, Litomyšl, Na Lánech, 97 |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
místopředseda představenstva |
05.08.2009 |
Adresa: |
57001, Litomyšl, Na Lánech, 78 |
|
Ing. Jan Janeček
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
člen představenstva |
05.08.2009 |
Adresa: |
57001, 1890689, Litomyšl, Na Lánech, 97 |
|
Mgr. JAN JANEČEK
|
Neaktivní
od 17.08.2010
|
předseda představenstva |
05.08.2009 |
Adresa: |
57001, 1890689, Svitavy, Litomyšl, Lány, Na Lánech, 97, Na Lánech 97, Lány, 57001 Litomyšl |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
místopředseda představenstva |
05.08.2009 |
Adresa: |
78, Litomyšl, Na Lánech, 57001, Na Lánech 78, 57001 Litomyšl, Česká republika |
|
Ing. Jan Janeček
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
člen představenstva |
05.08.2009 |
Adresa: |
57001, 1890689, Svitavy, Litomyšl, Lány, Na Lánech, 97, Na Lánech 97, Lány, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Eva Vaňková
|
Neaktivní
od 05.08.2009
|
člen představenstva |
05.02.2008 |
Adresa: |
57001, Litomyšl, Na Lánech, 78 |
|
Ing. Eva Vaňková
|
Neaktivní
od 05.08.2009
|
člen představenstva |
05.02.2008 |
Adresa: |
78, Litomyšl, Na Lánech, 57001, Na Lánech 78, 57001 Litomyšl, Česká republika |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 05.08.2009
|
Předseda |
01.08.2005 |
Adresa: |
Litomyšl, Na Lánech, 78 |
|
Mgr. Jan Janeček
|
Neaktivní
od 05.08.2009
|
místopředseda představenstva |
01.08.2005 |
Adresa: |
1890689, Litomyšl, Na Lánech, 97 |
|
Jaroslav Jiráček
|
Neaktivní
od 17.08.2010
|
člen představenstva |
01.08.2005 |
Adresa: |
1907417, Litomyšl, Jaselská, 732 |
|
Mgr. JAN JANEČEK
|
Neaktivní
od 05.08.2009
|
místopředseda představenstva |
01.08.2005 |
Adresa: |
57001, 1890689, Svitavy, Litomyšl, Lány, Na Lánech, 97, Na Lánech 97, Lány, 57001 Litomyšl |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 05.08.2009
|
Předseda |
01.08.2005 |
Adresa: |
78, Litomyšl, Na Lánech, Na Lánech 78, Litomyšl, Česká republika |
|
Jaroslav Jiráček
|
Neaktivní
od 17.08.2010
|
člen představenstva |
01.08.2005 |
Adresa: |
57001, 1907417, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Jaselská, 732, Jaselská 732, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Eva Janečková
|
Neaktivní
od 01.08.2005
|
Člen představenstva |
13.08.2003 |
Adresa: |
57001, Litomyšl, Na Lánech, 78 |
|
Ing. Eva Janečková
|
Neaktivní
od 01.08.2005
|
Člen představenstva |
13.08.2003 |
Adresa: |
78, Litomyšl, Na Lánech, 57001, Na Lánech 78, 57001 Litomyšl, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Šteyer
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
Člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
1897063, Litomyšl, Záhradí, Okružní, 256 |
|
Ing. Vladimír Junek
|
Neaktivní
od 01.08.2005
|
Člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
Rohovladova Bělá, 139 |
|
Tomáš Kurka
|
Neaktivní
od 05.02.2008
|
Místopředseda představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
Morašice u Litomyšle, Višňáry, 6 |
|
Ing. Jiří Tmej
|
Neaktivní
od 17.08.2010
|
Člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
1892771, Litomyšl, J. Formánka, 199 |
|
Ing. Miroslav Šteyer
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
Člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
57001, 1897063, Svitavy, Litomyšl, Záhradí, Okružní, 256, Okružní 256, Záhradí, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Vladimír Junek
|
Neaktivní
od 01.08.2005
|
Člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
139, Rohovladova Bělá, Rohovladova Bělá 139, Česká republika |
|
Tomáš Kurka
|
Neaktivní
od 05.02.2008
|
Místopředseda představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
6, Morašice u Litomyšle, Višňáry, Višňáry 6, Morašice u Litomyšle, Česká republika |
|
Ing. Jiří Tmej
|
Neaktivní
od 17.08.2010
|
Člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
57001, 1892771, Svitavy, Litomyšl, Zahájí, J. Formánka, 199, J. Formánka 199, Zahájí, 57001 Litomyšl |
|
Milota Müller
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Místopředseda |
24.04.1995 |
Adresa: |
Litomyšl, Tomíčkova, 59 |
|
ing. Miroslav Šteyer
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Člen představenstva |
24.04.1995 |
Adresa: |
7539924, Chvojenec, 181 |
|
Vlastimil Stránský
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Člen představenstva |
24.04.1995 |
Adresa: |
Litomyšl, Zahajská, 183 |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 01.08.2005
|
Předseda |
24.04.1995 |
Adresa: |
1890042, Litomyšl, Na Lánech, 31 |
|
ing. Miroslav Šteyer
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Člen představenstva |
24.04.1995 |
Adresa: |
53401, 7539924, Pardubice, Chvojenec, Chvojenec, 181, č.p. 181, 53401 Chvojenec |
|
Vlastimil Stránský
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Člen představenstva |
24.04.1995 |
Adresa: |
57001, 1892614, Svitavy, Litomyšl, Zahájí, Zahájská, 183, Zahájská 183, Zahájí, 57001 Litomyšl |
|
Milota Müller
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Místopředseda |
24.04.1995 |
Adresa: |
59, Litomyšl, Tomíčkova, Tomíčkova 59, Litomyšl, Česká republika |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 01.08.2005
|
Předseda |
24.04.1995 |
Adresa: |
57001, 1890042, Svitavy, Litomyšl, Lány, Na Lánech, 31, Na Lánech 31, Lány, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Miroslav Šteyer
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
Předseda |
01.02.1993 |
Adresa: |
7539924, Chvojenec, čp. 181 |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
Místopředseda |
01.02.1993 |
Adresa: |
1890042, Litomyšl, Na Lánech, čp. 31 |
|
Jiří Hynek
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
Člen představenstva |
01.02.1993 |
|
Milota M ü l l e r
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
Člen představenstva |
01.02.1993 |
Adresa: |
Litomyšl, Topmíčkova, čp. 59 |
|
Radek Soukup
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Člen představenstva |
01.02.1993 |
Adresa: |
1891839, Litomyšl, Zahájská, čp. 104 |
|
ing. Miroslav Šteyer
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
Předseda |
01.02.1993 |
Adresa: |
53401, 7539924, Pardubice, Chvojenec, Chvojenec, 181, č.p. 181, 53401 Chvojenec |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
Místopředseda |
01.02.1993 |
Adresa: |
57001, 1890042, Svitavy, Litomyšl, Lány, Na Lánech, 31, Na Lánech 31, Lány, 57001 Litomyšl |
|
Jiří Hynek
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
Člen představenstva |
01.02.1993 |
Adresa: |
čp. 61, Sedliště, Sedliště čp. 61, Česká republika |
|
Milota M ü l l e r
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
Člen představenstva |
01.02.1993 |
Adresa: |
čp. 59, Litomyšl, Topmíčkova, Topmíčkova čp. 59, Litomyšl, Česká republika |
|
Radek Soukup
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Člen představenstva |
01.02.1993 |
Adresa: |
57001, 1891839, Svitavy, Litomyšl, Zahájí, Zahájská, 104, Zahájská 104, Zahájí, 57001 Litomyšl |
|