Jiří Štolba
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Člen představenstva |
24.04.1996 |
Adresa: |
23872021, Hradec Králové, Hradec Králové, Nezvalova, čp. 864 |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Místopředseda |
24.04.1996 |
Adresa: |
7568088, Pardubice, Opatovice nad Labem, Vavřinecká, 40 |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Místopředseda |
24.04.1996 |
Adresa: |
53345, 7568088, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, Vavřinecká, 40, Vavřinecká 40, 53345 Opatovice nad Labem |
|
Jiří Štolba
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Člen představenstva |
24.04.1996 |
Adresa: |
50003, 23872021, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Nezvalova, 864, 9, Nezvalova 864/9, 50003 Hradec Králové |
|
Jitka Zámečníková
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Členka představenstva |
07.09.1995 |
Adresa: |
15778371, Nechanice, Družstevní, 313 |
|
Jitka Zámečníková
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Členka představenstva |
07.09.1995 |
Adresa: |
50315, 15778371, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Družstevní, 313, Družstevní 313, 50315 Nechanice |
|
Eduard Novák
|
Neaktivní
od 07.09.1995
|
Člen představenstva |
22.02.1993 |
Adresa: |
23926228, Hradec Králové, Na zahrádkách, čp. 189 |
|
JUDr. Ivana Kozlovská
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
Členka představenstva |
22.02.1993 |
Adresa: |
3, Hradec Králové, M. Horákové, čp.1095 |
|
Jiří Štolba
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
Místopředseda |
22.02.1993 |
Adresa: |
23872021, Hradec Králové, Nezvalova, čp. 864 |
|
Josef Elsner
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Předseda |
22.02.1993 |
Adresa: |
23906171, Hradec Králové, Kladská, čp. 426 |
|
Josef Jihlavec
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Člen představenstva |
22.02.1993 |
Adresa: |
23864966, Hradec Králové, Malé nám., č. 128 |
|
Eduard Novák
|
Neaktivní
od 07.09.1995
|
Člen představenstva |
22.02.1993 |
Adresa: |
50341, 23926228, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Na Zahrádkách, 189, 1, Na Zahrádkách 189/1, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
JUDr. Ivana Kozlovská
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
Členka představenstva |
22.02.1993 |
Adresa: |
50006, 23813890, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Milady Horákové, 1095, 14, Milady Horákové 1095/14, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové |
|
Jiří Štolba
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
Místopředseda |
22.02.1993 |
Adresa: |
50003, 23872021, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Nezvalova, 864, 9, Nezvalova 864/9, 50003 Hradec Králové |
|
Josef Elsner
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Předseda |
22.02.1993 |
Adresa: |
50003, 23906171, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Kladská, 426, 35, Kladská 426/35, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Josef Jihlavec
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
Člen představenstva |
22.02.1993 |
Adresa: |
50003, 23864966, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Malé náměstí, 128, 2, Malé náměstí 128/2, 50003 Hradec Králové |
|