Ing. ZDENĚK KOUBA
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
53305, 7510241, Pardubice, Dříteč, Dříteč, 57 |
|
Ing. ZDENĚK KOUBA
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
53305, 7510241, Pardubice, Dříteč, Dříteč, 57, č.p. 57, 53305 Dříteč |
|
Ing. ZDENĚK KOUBA
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
50009, 26677725, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Brně, 1952, 39 |
|
Ing. ZDENĚK KOUBA
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
50009, 26677725, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Brně, 1952, 39, Na Brně 1952/39, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
JANA KOUBOVÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
Jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
50009, 26677725, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Brně, 1952, 39 |
|
JANA KOUBOVÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
Jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
50009, 26677725, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Brně, 1952, 39, Na Brně 1952/39, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Jana Koubová
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
Jednatel |
14.06.2007 |
Adresa: |
50341, 23926554, Hradec Králové, Na Zahrádkách, 222 |
|
Ing. Zdeněk Kouba
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
Jednatel |
14.06.2007 |
Adresa: |
50341, 23926554, Hradec Králové, Na Zahrádkách, 222 |
|
Jana Koubová
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
Jednatel |
14.06.2007 |
Adresa: |
50341, 23926554, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Na Zahrádkách, 222, 29, Na Zahrádkách 222/29, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
Ing. Zdeněk Kouba
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
Jednatel |
14.06.2007 |
Adresa: |
50341, 23926554, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Na Zahrádkách, 222, 29, Na Zahrádkách 222/29, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
Ing. Zdeněk Kouba
|
Neaktivní
od 14.06.2007
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
50341, 23926554, Hradec Králové, Hradec Králové, Na zahrádkách, 222 |
|
Ing. Jaroslav Nosek
|
Neaktivní
od 14.06.2007
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
50002, Hradec Králové, Hradec Králové, Jungmannova, 139 |
|
Ing. Zdeněk Kouba
|
Neaktivní
od 14.06.2007
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
50341, 23926554, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Na Zahrádkách, 222, 29, Na Zahrádkách 222/29, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
Ing. Jaroslav Nosek
|
Neaktivní
od 14.06.2007
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
50002, 27686744, Hradec Králové, Hradec Králové, Roudnička, K Chatám, 36, 36, K Chatám 36/36, Roudnička, 50002 Hradec Králové |
|
Jaroslav Birke
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
jednatel |
02.04.1999 |
Adresa: |
2271109, Trutnov, Trutnov, Vítězslava Nezvala, 271 |
|
Jaroslav Birke
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
jednatel |
02.04.1999 |
Adresa: |
54101, 2271109, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Vítězslava Nezvala, 271, Vítězslava Nezvala 271, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
Zdeněk Kmínek
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
jednatel |
22.08.1994 |
Adresa: |
54401, Dvůr Králové nad Labem, 17. listopadu, 2124 |
|
Jiří Petera
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
jednatel |
22.08.1994 |
Adresa: |
54401, Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM, 37 |
|
Zdeněk Kmínek
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
jednatel |
22.08.1994 |
Adresa: |
54401, 42186269, Trutnov, Bílá Třemešná, Nové Lesy, 81, Nové Lesy 81, 54401 Bílá Třemešná |
|
Jiří Petera
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
jednatel |
22.08.1994 |
Adresa: |
54401, 42186269, Trutnov, Bílá Třemešná, Nové Lesy, 81, Nové Lesy 81, 54401 Bílá Třemešná |
|
Jaroslav Birke
|
Neaktivní
od 02.04.1999
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
54100, Trutnov, Zahradní město, 152/29 |
|
Ing. Jan Draessler
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
54401, Dvůr Králové n.L., ul. 17. listopadu 2124 |
|
Jaroslav Birke
|
Neaktivní
od 02.04.1999
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
152/29, Trutnov, Zahradní město, 54100, Zahradní město 152/29, 54100 Trutnov, Česká republika |
|
Ing. Jan Draessler
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
54401, 42186269, Trutnov, Bílá Třemešná, Nové Lesy, 81, Nové Lesy 81, 54401 Bílá Třemešná |
|