Ing. Pavel Štindl
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
místopředseda představenstva |
02.06.2000 |
Adresa: |
4, Jindřichův Hradec, Chlum u Třeboně, Žižkova, 234 |
|
Ing. Pavel Štindl
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
místopředseda představenstva |
02.06.2000 |
Adresa: |
234, Jindřichův Hradec, Chlum u Třeboně, Žižkova, Žižkova 234, Chlum u Třeboně, okres: Jindřichův Hradec, Česká republika |
|
Štefan Šuba
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
17314780, Vícemil, čp.44 |
|
Ing. Petr Kalina
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
14795892, Jindřichův Hradec II, Claudiusova, 356 |
|
Ing. PETR KALINA
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
37701, 14795892, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Claudiusova, 356, Claudiusova 356, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
ŠTEFAN ŠUBA
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
37821, 17314780, Jindřichův Hradec, Vícemil, Vícemil, 44, č.p. 44, 37821 Vícemil |
|
Ing. Miroslav Hanold
|
Neaktivní
od 01.07.1994
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
14723921, Lásenice, čp. 149 |
|
František Dědina
|
Neaktivní
od 01.07.1994
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
14786044, Studená, Komenského, čp. 419 |
|
Vlastislav Razima
|
Neaktivní
od 02.06.2000
|
místopředseda představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
4, Jindřichův Hradec, Vajgar, 681/III |
|
Ing. Jan Brychta
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
předseda představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
4, Jindřichův Hradec, Vajgar, 590/III |
|
Bohumil Peroutka
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
14748011, Novosedly nad Nežárkou, čp. 173 |
|
Ing. MIROSLAV HANOLD
|
Neaktivní
od 01.07.1994
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
37801, 14723921, Jindřichův Hradec, Lásenice, Lásenice, 149, č.p. 149, 37801 Lásenice |
|
František Dědina
|
Neaktivní
od 01.07.1994
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
37856, 14786044, Jindřichův Hradec, Studená, Studená, Komenského, 419, Komenského 419, 37856 Studená |
|
Vlastislav Razima
|
Neaktivní
od 02.06.2000
|
místopředseda představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
37701, 14808030, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 681, sídliště Vajgar 681, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Ing. JAN BRYCHTA
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
předseda představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
37701, 14807505, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 590, sídliště Vajgar 590, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
BOHUMIL PEROUTKA
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
37817, 14748011, Jindřichův Hradec, Novosedly nad Nežárkou, Novosedly nad Nežárkou, 173, č.p. 173, 37817 Novosedly nad Nežárkou |
|