Ing. LUBOMÍR HAVELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2016 |
Adresa: |
37004, 26812908, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Horní, 2564, 10 |
|
Ing. LUBOMÍR HAVELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2016 |
Adresa: |
37004, 26812908, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Horní, 2564, 10, Horní 2564/10, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. Lubomír Havelka
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
jednatel |
03.10.2003 |
Adresa: |
37004, 26812908, České Budějovice, Horní, 2564/10 |
|
Ing. LUBOMÍR HAVELKA
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
jednatel |
03.10.2003 |
Adresa: |
37004, 26812908, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Horní, 2564, 10, Horní 2564/10, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Renata Pekařová
|
Neaktivní
od 02.01.2009
|
jednatelka |
11.01.2001 |
Adresa: |
23375922, České Budějovice, České Budějovice, Otakarova, 14 |
|
Renata Pekařová
|
Neaktivní
od 02.01.2009
|
jednatelka |
11.01.2001 |
Adresa: |
37001, 23375922, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Otakarova, 2000, 14, Otakarova 2000/14, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Renata Pekařová
|
Neaktivní
od 11.01.2001
|
jednatelka |
03.09.1997 |
Adresa: |
23418923, České Budějovice, České Budějovice, Heydukova, 513/21 |
|
Renata Pekařová
|
Neaktivní
od 11.01.2001
|
jednatelka |
03.09.1997 |
Adresa: |
37001, 23418923, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Heydukova, 513, 21, Heydukova 513/21, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Lubomír Havelka
|
Neaktivní
od 03.10.2003
|
jednatel |
26.05.1995 |
Adresa: |
23354259, České Budějovice, České Budějovice, K. Štěcha, 20 |
|
Ing. Lubomír Havelka
|
Neaktivní
od 03.10.2003
|
jednatel |
26.05.1995 |
Adresa: |
37005, 23354259, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Štěcha, 1222, 20, K. Štěcha 1222/20, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. Věra Havelková
|
Neaktivní
od 26.05.1995
|
jednatelka |
16.02.1993 |
Adresa: |
23354259, České Budějovice, České Budějovice, K. Štěcha, 20 |
|
Renata Pekařová
|
Neaktivní
od 03.09.1997
|
jednatelka |
16.02.1993 |
Adresa: |
23375043, České Budějovice, České Budějovice, Nová, 19 |
|
Ing. Věra Havelková
|
Neaktivní
od 26.05.1995
|
jednatelka |
16.02.1993 |
Adresa: |
37005, 23354259, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Štěcha, 1222, 20, K. Štěcha 1222/20, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Renata Pekařová
|
Neaktivní
od 03.09.1997
|
jednatelka |
16.02.1993 |
Adresa: |
37001, 23375043, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Nová, 1887, 19, Nová 1887/19, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|