MIROSLAV ONDŘEJ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
13.03.2020 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291 |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
13.03.2020 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291, Jakubská 291, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
10.03.2020 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou, 92 |
|
Miroslav Ondřej
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
10.03.2020 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou, 92, č.p. 92, 37841 Jarošov nad Nežárkou |
|
Ing. DANIELA HŘAVOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.08.2014 |
Adresa: |
37701, 14806924, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, Sídliště, 529 |
|
Ing. DANIELA HŘAVOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.08.2014 |
Adresa: |
37701, 14806924, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, Sídliště, 529, Sídliště 529, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
předseda představenstva |
10.03.2020 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291 |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
předseda představenstva |
10.03.2020 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291, Jakubská 291, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 10.03.2020
|
předseda představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou, 92 |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 10.03.2020
|
místopředseda představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291 |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 10.03.2020
|
předseda představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou, 92, č.p. 92, 37841 Jarošov nad Nežárkou |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 10.03.2020
|
místopředseda představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291, Jakubská 291, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
předseda představenstva |
03.01.2014 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou, 92 |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
místopředseda představenstva |
03.01.2014 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291 |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
místopředseda představenstva |
03.01.2014 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291, Jakubská 291, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
předseda představenstva |
03.01.2014 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou, 92, č.p. 92, 37841 Jarošov nad Nežárkou |
|
Ing. DANIELA HŘAVOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
člen představenstva |
17.04.2013 |
Adresa: |
37701, 14808064, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 684 |
|
Ing. DANIELA HŘAVOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
člen představenstva |
17.04.2013 |
Adresa: |
37701, 14808064, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 684, sídliště Vajgar 684, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Mgr. Kateřina Šrucová
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
člen představenstva |
22.07.2010 |
Adresa: |
37842, Nová Včelnice, Hadravova Rosička, 24 |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
předseda představenstva |
22.07.2010 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jarošov nad Nežárkou, 92 |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
místopředseda představenstva |
22.07.2010 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291 |
|
Mgr. Kateřina Šrucová
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
člen představenstva |
22.07.2010 |
Adresa: |
37842, 25997289, Jindřichův Hradec, Hadravova Rosička, Hadravova Rosička, 24, č.p. 24, 37842 Hadravova Rosička |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
předseda představenstva |
22.07.2010 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou, 92, č.p. 92, 37841 Jarošov nad Nežárkou |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
místopředseda představenstva |
22.07.2010 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291, Jakubská 291, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
předseda představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jarošov nad Nežárkou, 92 |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
místopředseda představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291 |
|
Mgr. Kateřina Šrucová
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
člen představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
Nová Včelnice, Hadravova Rosička 24, PSČ 378 42 |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
předseda představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou, 92, č.p. 92, 37841 Jarošov nad Nežárkou |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
místopředseda představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291, Jakubská 291, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Mgr. Kateřina Šrucová
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
člen představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
37842, 25997289, Jindřichův Hradec, Hadravova Rosička, Hadravova Rosička, 24, č.p. 24, 37842 Hadravova Rosička |
|
Mgr. Kateřina Šrucová
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
Nová Včelnice, Hadravova Rosička 18 |
|
Mgr. Kateřina Šrucová
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
člen představenstva |
08.04.2003 |
Adresa: |
37842, 2164906, Jindřichův Hradec, Hadravova Rosička, Hadravova Rosička, 18, č.p. 18, 37842 Hadravova Rosička |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
místopředseda představenstva |
12.08.1999 |
Adresa: |
Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jakubská, 291/IV |
|
MIROSLAV ONDŘEJ
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
místopředseda představenstva |
12.08.1999 |
Adresa: |
37701, 25244027, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 291, Jakubská 291, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Ing. Zdeněk Šimánek
|
Neaktivní
od 08.04.2003
|
člen představenstva |
10.09.1997 |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
předseda představenstva |
10.09.1997 |
Adresa: |
14717361, Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, 92 |
|
Ing. Zdeněk Šimánek
|
Neaktivní
od 08.04.2003
|
člen představenstva |
10.09.1997 |
Adresa: |
29, Brandlín, Brandlín 29, Česká republika |
|
Miroslav Ondřej
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
předseda představenstva |
10.09.1997 |
Adresa: |
37841, 14717361, Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou, 92, č.p. 92, 37841 Jarošov nad Nežárkou |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
předseda představenstva |
24.06.1997 |
Adresa: |
7052405, Plzeň-jih, Radkovice, čp. 13 |
|
Ing. Ladislav Kasal
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
|
24.06.1997 |
Adresa: |
14840766, Jindřichův Hradec, Třeboň, Šustova, 903 |
|
Ing. Petr Füllsack
|
Neaktivní
od 12.08.1999
|
místopředseda představenstva |
24.06.1997 |
Adresa: |
Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Vajgar, 680/III |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
předseda představenstva |
24.06.1997 |
Adresa: |
33401, 7052405, Plzeň-jih, Radkovice, Radkovice, 13, č.p. 13, 33401 Radkovice |
|
Ing. Ladislav Kasal
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
|
24.06.1997 |
Adresa: |
37901, 14840766, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Šustova, 903, Šustova 903, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
Ing. Petr Füllsack
|
Neaktivní
od 12.08.1999
|
místopředseda představenstva |
24.06.1997 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680, sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
člen představenstva |
31.05.1996 |
Adresa: |
7052405, Radkovice, čp. 13 |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
člen představenstva |
31.05.1996 |
Adresa: |
33401, 7052405, Plzeň-jih, Radkovice, Radkovice, 13, č.p. 13, 33401 Radkovice |
|
Ing. Miroslav Kovář
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
místopředseda představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
Jindřichův Hradec, Vajgar, 685/III |
|
Ing. Miroslav Lepeška
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
14736951, Nová Včelnice, Zámecká, 5 |
|
Ing. František Benda
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
Velký Pečín 24, Dačice |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
7052405, Radkovice, čp. 13 |
|
1/ Ing. Petr Füllsack
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
předseda představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
Jindřichův Hradec, Vajgar, 680/III |
|
Ing. Miroslav Kovář
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
místopředseda představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
37701, 14808072, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 685, sídliště Vajgar 685, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Ing. Miroslav Lepeška
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
37842, 14736951, Jindřichův Hradec, Nová Včelnice, Nová Včelnice, Zámecká, 5, Zámecká 5, 37842 Nová Včelnice |
|
Ing. František Benda
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
Velký Pečín 24, Dačice, Velký Pečín 24, Dačice, Česká republika |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
člen představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
33401, 7052405, Plzeň-jih, Radkovice, Radkovice, 13, č.p. 13, 33401 Radkovice |
|
1/ Ing. Petr Füllsack
|
Neaktivní
od 24.06.1997
|
předseda představenstva |
01.01.1993 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680, sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|