Danuše Červenková
|
Neaktivní
od 12.10.2002
|
člen představenstva |
25.02.1994 |
Adresa: |
8891362, Cholunná, 25 |
|
Danuše Červenková
|
Neaktivní
od 12.10.2002
|
člen představenstva |
25.02.1994 |
Adresa: |
39468, 8891362, Pelhřimov, Žirovnice, Cholunná, 25, Cholunná 25, 39468 Žirovnice |
|
JUDr. Vít Pošvář
|
Neaktivní
od 12.10.2002
|
likvidátor |
09.02.1994 |
Adresa: |
4, Jindřichův Hradec, Masarykovo nám., čp. 1/II |
|
JUDr. Vít Pošvář
|
Neaktivní
od 12.10.2002
|
likvidátor |
09.02.1994 |
Adresa: |
37701, 25181955, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Masarykovo náměstí, 1, Masarykovo náměstí 1, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Čestmír Emr
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
předseda představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
8891788, Žirovnice, čp. 41 |
|
Josef Fiala
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
999999999, Vlčetín, čp. 29 |
|
Jiří Červenka
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
8891362, Cholunná, čp. 25 |
|
Jan Petrů
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
8891290, Cholunná, čp. 18 |
|
Jan Dohnal
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
8894469, Žirovnice, čp. 324 |
|
František Pihávek
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
8894949, Žirovnice, čp. 374 |
|
Marie Másilková
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
8897646, Žirovnice, čp. 650 |
|
Josef Konáš
|
Neaktivní
od 12.10.2002
|
místopředseda představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
8893195, Žirovnice, čp. 190 |
|
Josef Voharčík
|
Neaktivní
od 12.10.2002
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
8897590, Žirovnice, čp. 645 |
|
Čestmír Emr
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
předseda představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
39468, 8891788, Pelhřimov, Žirovnice, Žirovnice, Havlíčkovo náměstí, 41, Havlíčkovo náměstí 41, 39468 Žirovnice |
|
Josef Fiala
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
čp. 29, Vlčetín, Vlčetín čp. 29, Česká republika |
|
JIŘÍ ČERVENKA
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
39468, 8891362, Pelhřimov, Žirovnice, Cholunná, 25, Cholunná 25, 39468 Žirovnice |
|
Jan Petrů
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
39468, 8891290, Pelhřimov, Žirovnice, Cholunná, 18, Cholunná 18, 39468 Žirovnice |
|
Jan Dohnal
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
39468, 8894469, Pelhřimov, Žirovnice, Žirovnice, Nádražní, 324, Nádražní 324, 39468 Žirovnice |
|
František Pihávek
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
39468, 8894949, Pelhřimov, Žirovnice, Žirovnice, Žižkova, 374, Žižkova 374, 39468 Žirovnice |
|
Marie Másilková
|
Neaktivní
od 25.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
39468, 8897646, Pelhřimov, Žirovnice, Žirovnice, Nová, 650, Nová 650, 39468 Žirovnice |
|
Josef Konáš
|
Neaktivní
od 12.10.2002
|
místopředseda představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
39468, 8893195, Pelhřimov, Žirovnice, Žirovnice, Nádražní, 190, Nádražní 190, 39468 Žirovnice |
|
Josef Voharčík
|
Neaktivní
od 12.10.2002
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
39468, 8897590, Pelhřimov, Žirovnice, Žirovnice, Nádražní, 645, Nádražní 645, 39468 Žirovnice |
|