STANISLAV PRAJER
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
37004, 23364041, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 636, 54 |
|
STANISLAV PRAJER
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
37004, 23364041, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 636, 54, Čéčova 636/54, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2022 |
Adresa: |
38901, 9010157, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Rybářská, 258 |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2022 |
Adresa: |
38901, 9010157, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Rybářská, 258, Rybářská 258, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
STANISLAV PRAJER
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
Jednatel |
22.04.2022 |
Adresa: |
38422, 25949608, Prachatice, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Dlouhá Louka, 480 |
|
STANISLAV PRAJER
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
Jednatel |
22.04.2022 |
Adresa: |
38422, 25949608, Prachatice, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Dlouhá Louka, 480, Dlouhá Louka 480, 38422 Vlachovo Březí |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
jednatel |
15.09.2021 |
Adresa: |
38422, 25949608, Prachatice, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Dlouhá Louka, 480 |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
jednatel |
15.09.2021 |
Adresa: |
38422, 25949608, Prachatice, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Dlouhá Louka, 480, Dlouhá Louka 480, 38422 Vlachovo Březí |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
jednatel |
01.07.2020 |
Adresa: |
38901, 9010157, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Rybářská, 258 |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
jednatel |
01.07.2020 |
Adresa: |
38901, 9010157, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Rybářská, 258, Rybářská 258, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
jednatel |
27.11.2019 |
Adresa: |
38422, 25949608, Prachatice, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Dlouhá Louka, 480 |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
jednatel |
27.11.2019 |
Adresa: |
38422, 25949608, Prachatice, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Dlouhá Louka, 480, Dlouhá Louka 480, 38422 Vlachovo Březí |
|
STANISLAV PRAJER
|
Neaktivní
od 22.04.2022
|
Jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
37004, 23364041, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 636, 54 |
|
STANISLAV PRAJER
|
Neaktivní
od 22.04.2022
|
Jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
37004, 23364041, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 636, 54, Čéčova 636/54, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
STANISLAV PRAJER
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
Jednatel |
16.11.2018 |
Adresa: |
38422, 25949608, Prachatice, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Dlouhá Louka, 480 |
|
STANISLAV PRAJER
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
Jednatel |
16.11.2018 |
Adresa: |
38422, 25949608, Prachatice, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Dlouhá Louka, 480, Dlouhá Louka 480, 38422 Vlachovo Březí |
|
STANISLAV PRAJER
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
Jednatel |
20.08.2015 |
Adresa: |
37004, 23364041, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 636, 54 |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
jednatel |
20.08.2015 |
Adresa: |
38901, 9010157, Vodňany, Vodňany II, Rybářská, 258 |
|
STANISLAV PRAJER
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
Jednatel |
20.08.2015 |
Adresa: |
37004, 23364041, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 636, 54, Čéčova 636/54, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
jednatel |
20.08.2015 |
Adresa: |
38901, 9010157, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Rybářská, 258, Rybářská 258, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
Stanislav Prajer
|
Neaktivní
od 20.08.2015
|
Jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
37004, 23364041, České Budějovice, Čéčova, 636, 54 |
|
STANISLAV PRAJER
|
Neaktivní
od 20.08.2015
|
Jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
37004, 23364041, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 636, 54, Čéčova 636/54, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. Helena Prajerová
|
Neaktivní
od 20.08.2015
|
jednatel |
22.03.2007 |
Adresa: |
38901, 9010157, Vodňany, Rybářská, 258 |
|
Ing. HELENA PRAJEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2015
|
jednatel |
22.03.2007 |
Adresa: |
38901, 9010157, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Rybářská, 258, Rybářská 258, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
Stanislav Prajer
|
Neaktivní
od 10.11.2010
|
Jednatel |
14.04.1999 |
Adresa: |
9005846, Strakonice, Vodňany, Mokrého, 22 |
|
Stanislav Prajer
|
Neaktivní
od 10.11.2010
|
Jednatel |
14.04.1999 |
Adresa: |
38901, 9005846, Strakonice, Vodňany, Vodňany I, Mokrého, 22, Mokrého 22, Vodňany I, 38901 Vodňany |
|
Miroslav Záruba
|
Neaktivní
od 14.04.1999
|
jednatel |
11.03.1993 |
Adresa: |
37006, 23384654, České Budějovice, Vrbenská, 27 |
|
Miroslav Záruba
|
Neaktivní
od 14.04.1999
|
jednatel |
11.03.1993 |
Adresa: |
37006, 23384654, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 4, Vrbenská, 481, 27, Vrbenská 481/27, České Budějovice 4, 37006 České Budějovice |
|