Jaroslav Sýkora
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
|
19.01.1996 |
Adresa: |
17642671, České Budějovice, Zliv, Jáchymovská, 333 |
|
Jan Klouda
|
Neaktivní
od 16.12.2003
|
|
19.01.1996 |
Adresa: |
23385758, České Budějovice, České Budějovice, Dobrovodská, 33 |
|
Petr Sova
|
Neaktivní
od 16.12.2003
|
|
19.01.1996 |
Adresa: |
11801689, České Budějovice, Srubec, 317 |
|
Jaroslav Sýkora
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
|
19.01.1996 |
Adresa: |
37344, 17642671, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 333, Jáchymovská 333, 37344 Zliv |
|
Jan Klouda
|
Neaktivní
od 16.12.2003
|
|
19.01.1996 |
Adresa: |
37006, 23385758, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Dobrovodská, 70, 33, Dobrovodská 70/33, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Petr Sova
|
Neaktivní
od 16.12.2003
|
|
19.01.1996 |
Adresa: |
37006, 11801689, České Budějovice, Srubec, Stará Pohůrka, Dolní, 317, Dolní 317, Stará Pohůrka, 37006 Srubec |
|
Marek Klouda
|
Neaktivní
od 19.01.1996
|
jednatel |
01.09.1995 |
Adresa: |
6713301, Zálší, 85 |
|
MAREK KLOUDA
|
Neaktivní
od 19.01.1996
|
jednatel |
01.09.1995 |
Adresa: |
39181, 6713301, Tábor, Zálší, Zálší, 85, č.p. 85, 39181 Zálší |
|
ing. Pavel Kouba
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
jednatel |
06.06.1994 |
Adresa: |
100, Sezimovo Ústí, Svépomoc |
|
Marek Klouda
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
6713301, Zálší, 85 |
|
Ladislav Emr
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
23341220, České Budějovice, Karla IV., 2 |
|
Petr Sova
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
11801689, Srubec, 317 |
|
ing. Pavel Kouba
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
Společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
23438312, Sezimovo Ústí, Svépomoc, 657 |
|
Jaromír Mládek
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
100, Č. Budějovice, Čsl. legií 23 |
|
Jan Klouda
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
100, Č. Budějovice, Dobrovodská 33 |
|
ing. Pavel Kouba
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
jednatel |
06.06.1994 |
Adresa: |
Sezimovo Ústí, Svépomoc, Svépomoc, Sezimovo Ústí, Česká republika |
|
MAREK KLOUDA
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
39181, 6713301, Tábor, Zálší, Zálší, 85, č.p. 85, 39181 Zálší |
|
Ladislav Emr
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
37001, 23341220, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Karla IV., 104, 2, Karla IV. 104/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Petr Sova
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
37006, 11801689, České Budějovice, Srubec, Stará Pohůrka, Dolní, 317, Dolní 317, Stará Pohůrka, 37006 Srubec |
|
ing. Pavel Kouba
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
Společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
39102, 23438312, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Svépomoc, 657, Svépomoc 657, 39102 Sezimovo Ústí |
|
Jaromír Mládek
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
Č. Budějovice, Čsl. legií 23, Čsl. legií 23, Č. Budějovice, Česká republika |
|
Jan Klouda
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
společník |
06.06.1994 |
Adresa: |
Č. Budějovice, Dobrovodská 33, Dobrovodská 33, Č. Budějovice, Česká republika |
|
František Vondráček
|
Neaktivní
od 06.06.1994
|
společník a jednatel |
08.02.1993 |
Adresa: |
25063, 100, Praha - Východ, Mratín 173 |
|
firma KLOUDA-elektric, spol. s r.o.
|
Neaktivní
od 06.06.1994
|
společník |
08.02.1993 |
Adresa: |
100, České Budějovice |
|
Jan Klouda
|
Neaktivní
od 19.01.1996
|
jednatel |
08.02.1993 |
Adresa: |
23385758, České Budějovice, Dobrovodská, 33 |
|
František Vondráček
|
Neaktivní
od 06.06.1994
|
společník a jednatel |
08.02.1993 |
Adresa: |
25063, 14559625, Praha-východ, Mratín, Mratín, Dlouhá, 173, Dlouhá 173, 25063 Mratín |
|
firma KLOUDA-elektric, spol. s r.o.
|
Neaktivní
od 06.06.1994
|
společník |
08.02.1993 |
Adresa: |
České Budějovice, České Budějovice, Česká republika |
|
Jan Klouda
|
Neaktivní
od 19.01.1996
|
jednatel |
08.02.1993 |
Adresa: |
37006, 23385758, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Dobrovodská, 70, 33, Dobrovodská 70/33, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|