ROMAN WACHTL
|
Neaktivní
od 27.10.2020
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
62500, 19211619, Brno-město, Brno, Bohunice, Havelkova, 97, 29 |
|
ROMAN WACHTL
|
Neaktivní
od 27.10.2020
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
62500, 19211619, Brno-město, Brno, Bohunice, Havelkova, 97, 29, Havelkova 97/29, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. PETER BOČAN
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22190783, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Wuchterlova, 585, 14 |
|
Ing. PETER BOČAN
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22190783, Praha, Dejvice, Wuchterlova, 585, 14, Wuchterlova 585/14, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. PETER BOČAN
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
01.06.2014 |
Adresa: |
Bratislava-Nové Mesto, Račianska 13152/69B |
|
Ing. PETER BOČAN
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
01.06.2014 |
Adresa: |
Bratislava-Nové Mesto, Račianska 13152/69B, Račianska 13152/69B, Bratislava-Nové Mesto, Slovensko |
|
ROMAN WACHTL
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
63400, 19484232, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 383, 24 |
|
ROMAN WACHTL
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
63400, 19484232, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 383, 24, Svážná 383/24, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. Josef Miňovský
|
Neaktivní
od 30.01.2006
|
jednatel |
20.05.2005 |
Adresa: |
29477, 2550831, Mladá Boleslav, Mečeříž, 74 |
|
Ing. Josef Miňovský
|
Neaktivní
od 30.01.2006
|
jednatel |
20.05.2005 |
Adresa: |
29477, 2550831, Mladá Boleslav, Mečeříž, Mečeříž, 74, č.p. 74, 29477 Mečeříž |
|
Ing. Josef Miňovský
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
jednatel |
13.11.2002 |
Adresa: |
19000, 22547100, Praha 9, Praha 9, Pod Strojírnami, 16 |
|
Ing. Peter Bočan
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
jednatel |
13.11.2002 |
Adresa: |
Bratislava, Vajnory, Rybničná, 9961/61 |
|
Ing. Josef Miňovský
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
jednatel |
13.11.2002 |
Adresa: |
19000, 22547100, Praha, Vysočany, Pod strojírnami, 806, 16, Pod strojírnami 806/16, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Peter Bočan
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
jednatel |
13.11.2002 |
Adresa: |
9961/61, Bratislava, Vajnory, Rybničná, Rybničná 9961/61, Bratislava - Vajnory, Slovensko |
|
Ing. Ladislav Režňák
|
Neaktivní
od 13.11.2002
|
Jednatel |
24.11.1999 |
Adresa: |
61800, 19351798, Brno-město, Brno, Řehořova, 20 |
|
Ing. Ladislav Režňák
|
Neaktivní
od 13.11.2002
|
Jednatel |
24.11.1999 |
Adresa: |
61800, 19351798, Brno-město, Brno, Černovice, Řehořova, 1021, 20, Řehořova 1021/20, Černovice, 61800 Brno |
|
Stanislav Gajdoš
|
Neaktivní
od 24.11.1999
|
Jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
90208, Pezinok, Novomeského, 8 |
|
Ing. Josef Miňovský
|
Neaktivní
od 13.11.2002
|
Jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
13100, 21765260, Praha 3, Praha 3, Hradecká, 2208/8 |
|
Stanislav Gajdoš
|
Neaktivní
od 24.11.1999
|
Jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
8, Pezinok, Novomeského, 90208, Novomeského 8, 90208 Pezinok, Slovensko |
|
Ing. Josef Miňovský
|
Neaktivní
od 13.11.2002
|
Jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
13000, 21765260, Praha, Vinohrady, Hradecká, 2208, 8, Hradecká 2208/8, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Svatopluk Čech
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
Jednatel |
15.02.1993 |
Adresa: |
37011, 23353767, České Budějovice, České Budějovice, Krčínova, 46 |
|
Ing. Svatopluk Čech
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
Jednatel |
15.02.1993 |
Adresa: |
37011, 23353767, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Krčínova, 1171, 46, Krčínova 1171/46, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|