MIROSLAV TVRDÝ
|
Neaktivní
od 15.12.2016
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
41510, 20212674, Teplice, Teplice, Sobědruhy, S. K. Neumanna, 408 |
|
MIROSLAV TVRDÝ
|
Neaktivní
od 15.12.2016
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
41510, 20212674, Teplice, Teplice, Sobědruhy, S. K. Neumanna, 408, S. K. Neumanna 408, Sobědruhy, 41510 Teplice |
|
Vladimír Fišer
|
Neaktivní
od 15.12.2016
|
Jednatel |
10.11.2008 |
Adresa: |
41742, 27292533, Krupka, Maršov, Angreštový sad, 355 |
|
VLADIMÍR FIŠER
|
Neaktivní
od 15.12.2016
|
Jednatel |
10.11.2008 |
Adresa: |
41742, 27292533, Teplice, Krupka, Maršov, Angreštový sad, 355, Angreštový sad 355, Maršov, 41742 Krupka |
|
Miroslav Tvrdý
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
08.08.2005 |
Adresa: |
41501, 20212674, Teplice, S.K.Neumanna, 408 |
|
MIROSLAV TVRDÝ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
08.08.2005 |
Adresa: |
41510, 20212674, Teplice, Teplice, Sobědruhy, S. K. Neumanna, 408, S. K. Neumanna 408, Sobědruhy, 41510 Teplice |
|
Ing. Pavel Mráz
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
jednatel |
22.09.2000 |
Adresa: |
41712, 18530915, Teplice, Proboštov, Na pěnkavce, 242 |
|
Ing. Pavel Mráz
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
jednatel |
22.09.2000 |
Adresa: |
41712, 18530915, Teplice, Proboštov, Proboštov, Na pěnkavce, 242, Na pěnkavce 242, 41712 Proboštov |
|
Luděk Mráz
|
Neaktivní
od 22.09.2000
|
jednatel |
09.01.1998 |
Adresa: |
41501, 20262094, Teplice, Lounská, 1428/32 |
|
Luděk Mráz
|
Neaktivní
od 22.09.2000
|
jednatel |
09.01.1998 |
Adresa: |
41501, 20262094, Teplice, Teplice, Teplice, Lounská, 1428, 32, Lounská 1428/32, 41501 Teplice |
|
Luděk Mráz
|
Neaktivní
od 09.01.1998
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
20267347, Teplice, Purkyňova, 12 |
|
Luděk Mráz
|
Neaktivní
od 09.01.1998
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
41501, 20267347, Teplice, Teplice, Teplice, Purkyňova, 1954, 12, Purkyňova 1954/12, 41501 Teplice |
|