VĚROSLAV KOLLERT
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
46331, 14907127, Mníšek, Mníšek, Fojtecká, 308 |
|
VĚROSLAV KOLLERT
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
46331, 14907127, Liberec, Mníšek, Mníšek, Fojtecká, 308, Fojtecká 308, 46331 Mníšek |
|
JIŘÍ SKLEPNÍK
|
Neaktivní
od 23.02.2018
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
46331, 27507572, Mníšek, Mníšek, Slovákov, 200 |
|
JIŘÍ SKLEPNÍK
|
Neaktivní
od 23.02.2018
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
46331, 27507572, Liberec, Mníšek, Mníšek, Slovákov, 200, Slovákov 200, 46331 Mníšek |
|
Jiří Sklepník
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
26.04.2011 |
Adresa: |
46331, 27507572, Mníšek, Slovákov, 200 |
|
JIŘÍ SKLEPNÍK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
26.04.2011 |
Adresa: |
46331, 27507572, Liberec, Mníšek, Mníšek, Slovákov, 200, Slovákov 200, 46331 Mníšek |
|
Ing. Miroslav Pacák
|
Neaktivní
od 02.12.2005
|
Jednatel |
27.02.2002 |
Adresa: |
46014, Liberec 12, Berounská 349/3 |
|
Jindřiška Sklepníková
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
Jednatel |
27.02.2002 |
Adresa: |
46014, Liberec 14, Trpasličí 317 |
|
Věroslav Kollert
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
27.02.2002 |
Adresa: |
46331, Chrastava, Mníšek, 308 |
|
Ing. Miroslav Pacák
|
Neaktivní
od 02.12.2005
|
Jednatel |
27.02.2002 |
Adresa: |
46001, 23701994, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Berounská, 349, 3, Berounská 349/3, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Jindřiška Sklepníková
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
Jednatel |
27.02.2002 |
Adresa: |
Liberec 14, Trpasličí 317, 46014, Trpasličí 317, 46014 Liberec 14, Česká republika |
|
VĚROSLAV KOLLERT
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
27.02.2002 |
Adresa: |
46331, 14907127, Liberec, Mníšek, Mníšek, Fojtecká, 308, Fojtecká 308, 46331 Mníšek |
|
Věroslav Kollert
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
14907127, Mníšek, 308 |
|
Jindřiška Sklepníková
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
Liberec 14, Trpasličí 317 |
|
Ing. Miroslav Pacák
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
Liberec 12, Berounská 349/3 |
|
VĚROSLAV KOLLERT
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
46331, 14907127, Liberec, Mníšek, Mníšek, Fojtecká, 308, Fojtecká 308, 46331 Mníšek |
|
Jindřiška Sklepníková
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
Liberec 14, Trpasličí 317, Trpasličí 317, Liberec 14, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Pacák
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
46001, 23701994, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Berounská, 349, 3, Berounská 349/3, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|