VLADIMÍR BIHARY
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
Jednatel |
02.12.2013 |
Adresa: |
41172, 16669690, Hoštka, Hoštka, Litoměřická, 175 |
|
VLADIMÍR BIHARY
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
Jednatel |
02.12.2013 |
Adresa: |
41172, 16669690, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Litoměřická, 175, Litoměřická 175, 41172 Hoštka |
|
Vladimír Bihary
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Jednatel |
29.03.2012 |
Adresa: |
41172, 16669690, Hoštka, Litoměřická, 175 |
|
VLADIMÍR BIHARY
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Jednatel |
29.03.2012 |
Adresa: |
41172, 16669690, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Litoměřická, 175, Litoměřická 175, 41172 Hoštka |
|
Vladimír Bihary
|
Neaktivní
od 29.03.2012
|
jednatel |
23.02.2009 |
Adresa: |
41172, 16669690, Hoštka, Litoměřická, 175 |
|
Vladimír Bihary
|
Neaktivní
od 29.03.2012
|
jednatel |
23.02.2009 |
Adresa: |
41172, 16669690, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Litoměřická, 175, Litoměřická 175, 41172 Hoštka |
|
Markéta Šťastná
|
Neaktivní
od 23.02.2009
|
Jednatel |
15.08.2005 |
Adresa: |
41172, 16669649, Hoštka, Litoměřická, 170 |
|
Markéta Šťastná
|
Neaktivní
od 23.02.2009
|
Jednatel |
15.08.2005 |
Adresa: |
41172, 16669649, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Litoměřická, 170, Litoměřická 170, 41172 Hoštka |
|
Eva Janatová
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
Jednatel |
12.08.2003 |
Adresa: |
41172, Hoštka, Úzká čp., 192 |
|
Eva Janatová
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
Jednatel |
12.08.2003 |
Adresa: |
41172, 16669801, Litoměřice, Hoštka, Hoštka, Úzká, 192, Úzká 192, 41172 Hoštka |
|
Ing. Jiří Rus
|
Neaktivní
od 12.08.2003
|
Jednatel |
18.07.1996 |
Adresa: |
41301, 16862996, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Horymírova, 1089 |
|
Ing. Jiří Rus
|
Neaktivní
od 12.08.2003
|
Jednatel |
18.07.1996 |
Adresa: |
41301, 16862996, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Horymírova, 1089, Horymírova 1089, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Václav Mareš
|
Neaktivní
od 18.08.1994
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41184, Straškov Vodochody, Straškov 73 |
|
Ing. Jiří Rus
|
Neaktivní
od 18.07.1996
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41301, Roudnice nad Labem, 28. října, 2697 |
|
Ivan Cibulka
|
Neaktivní
od 12.08.2003
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41184, Straškov Vodochody, Straškov 284 |
|
Ing. Miroslav Vanžura
|
Neaktivní
od 12.08.2003
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41301, 16865243, Roudnice nad labem, Sokolská 1331 |
|
Zdena Zástěrová
|
Neaktivní
od 12.08.2003
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41301, 16872363, Roudnice nad Labem, V uličkách, 2573 |
|
Václav Mareš
|
Neaktivní
od 18.08.1994
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41184, 16791142, Litoměřice, Straškov-Vodochody, Straškov, 73, Straškov 73, 41184 Straškov-Vodochody |
|
Ing. Jiří Rus
|
Neaktivní
od 18.07.1996
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41301, 16873092, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Náměstí 28. října, 2697, Náměstí 28. října 2697, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Ivan Cibulka
|
Neaktivní
od 12.08.2003
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41184, 16792319, Litoměřice, Straškov-Vodochody, Straškov, 284, Straškov 284, 41184 Straškov-Vodochody |
|
Ing. Miroslav Vanžura
|
Neaktivní
od 12.08.2003
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41301, 16865243, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Sokolská, 1331, Sokolská 1331, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Zdena Zástěrová
|
Neaktivní
od 12.08.2003
|
Jednatel |
25.03.1993 |
Adresa: |
41301, 16872363, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, V Uličkách, 2573, V Uličkách 2573, 41301 Roudnice nad Labem |
|