Ing. VLADIMÍR KARAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2018 |
Adresa: |
46312, 77948572, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, K Rybníku, 981 |
|
Ing. VLADIMÍR KARAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2018 |
Adresa: |
46312, 77948572, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, K Rybníku, 981, K Rybníku 981, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|
Ing. VLADIMÍR KARAS
|
Neaktivní
od 27.01.2018
|
Jednatel |
06.06.2016 |
Adresa: |
46006, 23673290, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Sametová, 715, 6 |
|
Ing. VLADIMÍR KARAS
|
Neaktivní
od 27.01.2018
|
Jednatel |
06.06.2016 |
Adresa: |
46006, 23673290, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Sametová, 715, 6, Sametová 715/6, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. Vladimír Karas
|
Neaktivní
od 06.06.2016
|
Jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Vřesová, 125 |
|
Ing. Vladimír Karas
|
Neaktivní
od 06.06.2016
|
Jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
46015, 25728229, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 125, Vřesová 125, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. Vladimír Karas
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
Liberec 4, Andělčina 503/3 |
|
Ladislav Drda
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
Liberec 4, Andělčina 503/3 |
|
Ing. Vladimír Karas
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
46001, 23776897, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Andělčina, 503, 3, Andělčina 503/3, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Ladislav Drda
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
Jednatel |
11.04.1994 |
Adresa: |
46001, 23776897, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Andělčina, 503, 3, Andělčina 503/3, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Ing. Jiří Fix
|
Neaktivní
od 11.04.1994
|
Jednatel |
09.03.1993 |
Adresa: |
Mlýnská 578, Liberec 4 |
|
Ing. Vladislav Karas
|
Neaktivní
od 11.04.1994
|
Jednatel |
09.03.1993 |
Adresa: |
Káranská 36, Praha 10 |
|
Václav Molčan
|
Neaktivní
od 11.04.1994
|
Prokurista |
09.03.1993 |
Adresa: |
Jiráskova 577, Liberec 12 |
|
Ing. Jiří Fix
|
Neaktivní
od 11.04.1994
|
Jednatel |
09.03.1993 |
Adresa: |
Mlýnská 578, Liberec 4, Liberec 4, Mlýnská 578, Česká republika |
|
Ing. Vladislav Karas
|
Neaktivní
od 11.04.1994
|
Jednatel |
09.03.1993 |
Adresa: |
Káranská 36, Praha 10, Praha 10, Káranská 36, Česká republika |
|
Václav Molčan
|
Neaktivní
od 11.04.1994
|
Prokurista |
09.03.1993 |
Adresa: |
Jiráskova 577, Liberec 12, Liberec 12, Jiráskova 577, Česká republika |
|