Ing. DAGMAR PROŠKOVÁ
|
Aktivní
|
|
17.05.2023 |
Adresa: |
43401, 25296027, Most, Most, Vtelno, Židovická, 59, Židovická 59, Vtelno, 43401 Most |
|
PAVEL PROŠEK
|
Aktivní
|
Statutární orgán - společník |
23.01.2018 |
Adresa: |
43401, 25296027, Most, Most, Vtelno, Židovická, 59 |
|
PAVEL PROŠEK
|
Neaktivní
od 17.05.2023
|
Statutární orgán - společník |
23.01.2018 |
Adresa: |
43401, 25296027, Most, Most, Vtelno, Židovická, 59, Židovická 59, Vtelno, 43401 Most |
|
DAGMAR PAILOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
Statutární orgán - společník |
25.11.2013 |
Adresa: |
43401, 5110165, Most, Most, 1. máje, 2898, 17 |
|
DAGMAR PAILOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
Statutární orgán - společník |
25.11.2013 |
Adresa: |
43401, 5110165, Most, Most, Most, 1. máje, 2898, 17, 1. máje 2898/17, 43401 Most |
|
Ing. Pavel Prošek
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
Společník |
30.10.2001 |
Adresa: |
43401, Most-Vtelno, Židovická, 59 |
|
Ing. Pavel Prošek
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
Společník |
30.10.2001 |
Adresa: |
43401, 25296027, Most, Most, Vtelno, Židovická, 59, Židovická 59, Vtelno, 43401 Most |
|
Ing. Pavel Prošek
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
Společník |
20.08.1999 |
Adresa: |
Most, Most, Fr. Škroupa, 2977 |
|
Ing. Pavel Prošek
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
Společník |
20.08.1999 |
Adresa: |
43401, 5110955, Most, Most, Most, Františka Škroupa, 2977, 53, Františka Škroupa 2977/53, 43401 Most |
|
Jiří Bydžovský
|
Neaktivní
od 25.06.1997
|
Společník |
09.05.1995 |
Adresa: |
5092302, Most, Moskevská, 976 |
|
Ing. Pavel Prošek
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
Společník |
09.05.1995 |
Adresa: |
Most, Ševčíka, 723 |
|
Jiří Bydžovský
|
Neaktivní
od 25.06.1997
|
Společník |
09.05.1995 |
Adresa: |
43401, 5092302, Most, Most, Most, Moskevská, 976, 43, Moskevská 976/43, 43401 Most |
|
Ing. Pavel Prošek
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
Společník |
09.05.1995 |
Adresa: |
723, Most, Ševčíka, Ševčíka 723, Most, Česká republika |
|
Ing. Dagmar Prošková
|
Neaktivní
od 09.05.1995
|
Společník |
03.11.1993 |
Adresa: |
Most, Ševčíka, 723 |
|
Miloš Bydžovský
|
Neaktivní
od 09.05.1995
|
Společník (ředitel) |
03.11.1993 |
Adresa: |
5092302, Most, Moskevská, 976 |
|
Ing. Dagmar Prošková
|
Neaktivní
od 09.05.1995
|
Společník |
03.11.1993 |
Adresa: |
723, Most, Ševčíka, Ševčíka 723, Most, Česká republika |
|
Miloš Bydžovský
|
Neaktivní
od 09.05.1995
|
Společník (ředitel) |
03.11.1993 |
Adresa: |
43401, 5092302, Most, Most, Most, Moskevská, 976, 43, Moskevská 976/43, 43401 Most |
|
Ing. Pavel Prošek
|
Neaktivní
od 03.11.1993
|
Statutární orgán |
22.02.1993 |
Adresa: |
Most, Ševčíka, 723 |
|
Eleonora Bydžovská
|
Neaktivní
od 03.11.1993
|
Statutární orgán |
22.02.1993 |
Adresa: |
5092302, Most, Moskevská, 976 |
|
Ing. Pavel Prošek
|
Neaktivní
od 03.11.1993
|
Statutární orgán |
22.02.1993 |
Adresa: |
723, Most, Ševčíka, Ševčíka 723, Most, Česká republika |
|
Eleonora Bydžovská
|
Neaktivní
od 03.11.1993
|
Statutární orgán |
22.02.1993 |
Adresa: |
43401, 5092302, Most, Most, Most, Moskevská, 976, 43, Moskevská 976/43, 43401 Most |
|