JANA KAHÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
Jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
40001, 17803811, Ústí nad Labem, Klíše, Sládkova, 843, 3 |
|
JANA KAHÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2014
|
Jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
40001, 17803811, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Sládkova, 843, 3, Sládkova 843/3, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Jana Barková
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
Jednatel |
05.03.1997 |
Adresa: |
17803811, Ústí nad Labem, Sládkova, 843/3 |
|
Jana Barková
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
Jednatel |
05.03.1997 |
Adresa: |
40001, 17803811, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Sládkova, 843, 3, Sládkova 843/3, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Jana Barková
|
Neaktivní
od 05.03.1997
|
Jednatel |
04.12.1995 |
Adresa: |
40010, 17813034, Ústí nad Labem, Spartakiádní, 264/11 |
|
Jana Barková
|
Neaktivní
od 05.03.1997
|
Jednatel |
04.12.1995 |
Adresa: |
40010, 17813034, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Spartakiádní, 264, 11, Spartakiádní 264/11, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
Jana Mošničková
|
Neaktivní
od 04.12.1995
|
Jednatel |
22.03.1993 |
Adresa: |
40010, 17813034, Ústí nad Labem, Spartakiádní, 264/11 |
|
Jana Mošničková
|
Neaktivní
od 04.12.1995
|
Jednatel |
22.03.1993 |
Adresa: |
40010, 17813034, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Spartakiádní, 264, 11, Spartakiádní 264/11, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|