JAN LIGAS
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
Jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
40003, 17906822, Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje, 794, 15 |
|
JAN LIGAS
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
Jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
40003, 17906822, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje, 794, 15, Národního odboje 794/15, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jan Ligas
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
Jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
40003, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 724, 18 |
|
Jan Ligas
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
Jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
40003, 17906164, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 724, 18, Žukovova 724/18, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Barbora Kopejsková
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
Jednatel |
10.04.2012 |
Adresa: |
40002, Chuderov, Radešín, 7 |
|
Barbora Kopejsková
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
Jednatel |
10.04.2012 |
Adresa: |
Chuderov, Radešín, 40002, 40002 Chuderov, Radešín 7, Česká republika |
|
František Šebánek
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
Jednatel |
20.12.2011 |
Adresa: |
28802, Nymburk, Zahradní, 24, 43 |
|
František Šebánek
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
Jednatel |
20.12.2011 |
Adresa: |
Nymburk, Zahradní, 28802, 43, Zahradní 24/43, 28802 Nymburk, Česká republika |
|
Ing. Petr Ajm
|
Neaktivní
od 10.10.2000
|
Jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
17884942, Ústí nad Labem, Brandtova, 3279/38 |
|
Ing. Rudolf Hájek
|
Neaktivní
od 10.04.2012
|
Jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
17771196, Ústí nad Labem, Peškova, 524 |
|
Ing. Petr Ajm
|
Neaktivní
od 10.10.2000
|
Jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
40011, 17884942, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Brandtova, 3279, 38, Brandtova 3279/38, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. Rudolf Hájek
|
Neaktivní
od 10.04.2012
|
Jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
40331, 17771196, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mojžíř, Peškova, 524, Peškova 524, Mojžíř, 40331 Ústí nad Labem |
|