Ing. Zdeněk Scheuer
|
Neaktivní
od 08.12.2007
|
jednatel |
25.05.2005 |
Adresa: |
70030, 1, Ostrava - Dubina, N. Frýda, 12 |
|
Ing. Zdeněk Scheuer
|
Neaktivní
od 08.12.2007
|
jednatel |
25.05.2005 |
Adresa: |
70030, 3237630, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Norberta Frýda, 155, 12, Norberta Frýda 155/12, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Jiří Jansík
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
Jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
16562909, Kamenický Šenov, 9. května, 655 |
|
Jiří Jansík
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
Jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
47114, 16562909, Česká Lípa, Kamenický Šenov, Kamenický Šenov, 9. května, 655, 9. května 655, 47114 Kamenický Šenov |
|
Věra Matěchová
|
Neaktivní
od 28.04.1999
|
Jednatel |
27.11.1997 |
Adresa: |
13125664, Nový Bor, V hájku, 808 |
|
Vendula Matěchová
|
Neaktivní
od 28.04.1999
|
Jednatel |
27.11.1997 |
Adresa: |
47301, 13125664, Nový Bor, V hájku, 808 |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 04.10.2000
|
Jednatel |
27.11.1997 |
Adresa: |
13125664, Nový Bor, V hájku, 808 |
|
Věra Matěchová
|
Neaktivní
od 28.04.1999
|
Jednatel |
27.11.1997 |
Adresa: |
47301, 13125664, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, V Hájku, 808, V Hájku 808, 47301 Nový Bor |
|
Vendula Matěchová
|
Neaktivní
od 28.04.1999
|
Jednatel |
27.11.1997 |
Adresa: |
47301, 13125664, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, V Hájku, 808, V Hájku 808, 47301 Nový Bor |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 04.10.2000
|
Jednatel |
27.11.1997 |
Adresa: |
47301, 13125664, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, V Hájku, 808, V Hájku 808, 47301 Nový Bor |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
Třetí jednatel |
12.04.1996 |
Adresa: |
13125664, Česká Lípa, Nový Bor, V hájku, 808 |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
Třetí jednatel |
12.04.1996 |
Adresa: |
47301, 13125664, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, V Hájku, 808, V Hájku 808, 47301 Nový Bor |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
První jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
13125664, Nový Bor, V hájku, 808 |
|
Věra Matěchová
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
Druhý jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
13125664, Nový Bor, V hájku, 808 |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
První jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
47301, 13125664, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, V Hájku, 808, V Hájku 808, 47301 Nový Bor |
|
Věra Matěchová
|
Neaktivní
od 27.11.1997
|
Druhý jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
47301, 13125664, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, V Hájku, 808, V Hájku 808, 47301 Nový Bor |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 14.07.1995
|
Jednatel |
12.11.1993 |
Adresa: |
47301, 13125664, Nový Bor, V hájku, 808 |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 14.07.1995
|
Jednatel |
12.11.1993 |
Adresa: |
47301, 13125664, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, V Hájku, 808, V Hájku 808, 47301 Nový Bor |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 12.11.1993
|
Jednatel |
21.04.1993 |
Adresa: |
22376151, Praha 8, Stejskalova, 140/14 |
|
Vladimír Matěcha
|
Neaktivní
od 12.11.1993
|
Jednatel |
21.04.1993 |
Adresa: |
18000, 22376151, Praha, Libeň, Stejskalova, 140, 14, Stejskalova 140/14, Libeň, 18000 Praha 8 |
|