MUDr. NIKOLAJ ŠTAŇKO
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
předseda správní rady |
22.06.2021 |
Adresa: |
47124, 16611578, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 213 |
|
Ing. PETR URBAN
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
22.06.2021 |
Adresa: |
40747, 27566943, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Truhlářská, 3353 |
|
ANDREA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
22.06.2021 |
Adresa: |
40747, 176591, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Československých letců, 1445 |
|
LENKA CAKLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
22.06.2021 |
Adresa: |
47123, 23132167, Česká Lípa, Zákupy, Zákupy, Borská, 12 |
|
MUDr. NIKOLAJ ŠTAŇKO
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
předseda správní rady |
22.06.2021 |
Adresa: |
47124, 16611578, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 213, Letná 213, Mimoň IV, 47124 Mimoň |
|
Ing. PETR URBAN
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
22.06.2021 |
Adresa: |
40747, 27566943, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Truhlářská, 3353, Truhlářská 3353, 40747 Varnsdorf |
|
ANDREA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
22.06.2021 |
Adresa: |
40747, 176591, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Československých letců, 1445, Československých letců 1445, 40747 Varnsdorf |
|
LENKA CAKLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
22.06.2021 |
Adresa: |
47123, 23132167, Česká Lípa, Zákupy, Zákupy, Borská, 12, Borská 12, 47123 Zákupy |
|
VERONIKA EVA VÍTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
člen správní rady |
06.03.2020 |
Adresa: |
47001, 80451918, Česká Lípa, Česká Lípa, Vítkov, 54 |
|
VERONIKA EVA VÍTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
člen správní rady |
06.03.2020 |
Adresa: |
47001, 80451918, Česká Lípa, Česká Lípa, Vítkov, 54, Vítkov 54, 47001 Česká Lípa |
|
MUDr. NIKOLAJ ŠTAŇKO
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
předseda správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47124, 16611578, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 213 |
|
Ing. KVĚTOSLAVA MERXBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47107, 13099582, Česká Lípa, Žandov, Žandov, Zahradní, 334 |
|
OLGA MLATEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47125, 13037919, Liberec, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, 322 |
|
VERONIKA EVA VÍTOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47006, 23483695, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, 28. října, 2601 |
|
ing. KATEŘINA AMRICHOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47125, 28133218, Liberec, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Sadová, 530 |
|
JIŘÍ LÖFFELMANN
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47117, 16580869, Česká Lípa, Skalice u České Lípy, Skalice u České Lípy, 533 |
|
MUDr. NIKOLAJ ŠTAŇKO
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
předseda správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47124, 16611578, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 213, Letná 213, Mimoň IV, 47124 Mimoň |
|
Ing. KVĚTOSLAVA MERXBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47107, 13099582, Česká Lípa, Žandov, Žandov, Zahradní, 334, Zahradní 334, 47107 Žandov |
|
OLGA MLATEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47125, 13037919, Liberec, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, 322, Zdislavy z Lemberka 322, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
VERONIKA EVA VÍTOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47006, 23483695, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, 28. října, 2601, 28. října 2601, 47006 Česká Lípa |
|
JIŘÍ LÖFFELMANN
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47117, 16580869, Česká Lípa, Skalice u České Lípy, Skalice u České Lípy, 533, č.p. 533, 47117 Skalice u České Lípy |
|
ing. KATEŘINA AMRICHOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
člen správní rady |
01.08.2017 |
Adresa: |
47125, 28133218, Liberec, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Sadová, 530, Sadová 530, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
MUDr. NIKOLAJ ŠTAŇKO
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
Předseda správní rady |
07.11.2015 |
Adresa: |
47124, 16611578, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 213 |
|
Ing. KVĚTOSLAVA MERXBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
člen správní rady |
07.11.2015 |
Adresa: |
47107, 13099582, Žandov, Žandov, Zahradní, 334 |
|
OLGA MLATEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
Člen správní rady |
07.11.2015 |
Adresa: |
47125, 13037919, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, 322 |
|
MUDr. NIKOLAJ ŠTAŇKO
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
Předseda správní rady |
07.11.2015 |
Adresa: |
47124, 16611578, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 213, Letná 213, Mimoň IV, 47124 Mimoň |
|
Ing. KVĚTOSLAVA MERXBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
člen správní rady |
07.11.2015 |
Adresa: |
47107, 13099582, Česká Lípa, Žandov, Žandov, Zahradní, 334, Zahradní 334, 47107 Žandov |
|
OLGA MLATEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
Člen správní rady |
07.11.2015 |
Adresa: |
47125, 13037919, Liberec, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, 322, Zdislavy z Lemberka 322, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
Ing. Květoslava Merxbauerová
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
člen správní rady |
16.01.2006 |
Adresa: |
47107, 13099582, Žandov, Zahradní, 334 |
|
Ing. KVĚTOSLAVA MERXBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
člen správní rady |
16.01.2006 |
Adresa: |
47107, 13099582, Česká Lípa, Žandov, Žandov, Zahradní, 334, Zahradní 334, 47107 Žandov |
|
Marta Vaňková
|
Neaktivní
od 16.01.2006
|
Člen správní rady |
04.02.2004 |
Adresa: |
47301, 13115812, Nový Bor, Rumburských hrdinů, 752 |
|
Marta Vaňková
|
Neaktivní
od 16.01.2006
|
Člen správní rady |
04.02.2004 |
Adresa: |
47301, 13115812, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Rumburských hrdinů, 752, Rumburských hrdinů 752, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
Dania Nosková
|
Neaktivní
od 04.02.2004
|
Člen správní rady |
16.03.1999 |
Adresa: |
47225, Jablonné v Podještědí, Česká Ves, 50 |
|
MUDr. Nikolaj Štaňko
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
Předseda správní rady |
16.03.1999 |
Adresa: |
47124, 16611578, Mimoň, Letná, 213 |
|
Olga Mlatečková
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
Člen správní rady |
16.03.1999 |
Adresa: |
47125, 13037919, Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, 322 |
|
Dania Nosková
|
Neaktivní
od 04.02.2004
|
Člen správní rady |
16.03.1999 |
Adresa: |
47125, 13035843, Liberec, Jablonné v Podještědí, Česká Ves, 50, Česká Ves 50, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
MUDr. NIKOLAJ ŠTAŇKO
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
Předseda správní rady |
16.03.1999 |
Adresa: |
47124, 16611578, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 213, Letná 213, Mimoň IV, 47124 Mimoň |
|
OLGA MLATEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
Člen správní rady |
16.03.1999 |
Adresa: |
47125, 13037919, Liberec, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, 322, Zdislavy z Lemberka 322, 47125 Jablonné v Podještědí |
|