FRANK ARVÉ CHRISTENSEN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2020 |
Adresa: |
8600, Silkeborg, Dybb lvej 18 |
|
FRANK ARVÉ CHRISTENSEN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2020 |
Adresa: |
Silkeborg, Dybb lvej 18, 8600, Dybb lvej 18, 8600 Silkeborg, Dánsko |
|
PETER ARVÉ CHRISTENSEN
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2015 |
Adresa: |
8450, Hammel, Eriksminde 62 |
|
PETER ARVÉ CHRISTENSEN
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2015 |
Adresa: |
Hammel, Eriksminde 62, 8450, Eriksminde 62, 8450 Hammel, Dánsko |
|
FRANK ARVÉ CHRISTENSEN
|
Neaktivní
od 13.07.2020
|
jednatel |
26.05.2015 |
Adresa: |
8450, Hammel, Solbakken 48 |
|
FRANK ARVÉ CHRISTENSEN
|
Neaktivní
od 13.07.2020
|
jednatel |
26.05.2015 |
Adresa: |
Hammel, Solbakken 48, 8450, Solbakken 48, 8450 Hammel, Dánsko |
|
MVDr. JAN BERNARDY
|
Neaktivní
od 26.05.2015
|
Jednatel |
01.12.2012 |
Adresa: |
61300, 19301910, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 1333, 30 |
|
MVDr. JAROSLAV UŘIČÁŘ
|
Neaktivní
od 26.05.2015
|
Jednatel |
01.12.2012 |
Adresa: |
69661, 13617362, Vnorovy, Vnorovy, Spinek, 83 |
|
MVDr. PETR FLACHSEL
|
Neaktivní
od 13.06.2016
|
Jednatel |
01.12.2012 |
Adresa: |
41201, 2911850, Litoměřice, Předměstí, Liškova, 1773, 61 |
|
MVDr.Mgr. LADISLAV PAŽOUT
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
Jednatel |
01.12.2012 |
Adresa: |
47002, 13047337, Kravaře, Rané, 15 |
|
MVDr. JAROSLAV UŘIČÁŘ
|
Neaktivní
od 26.05.2015
|
Jednatel |
01.12.2012 |
Adresa: |
69661, 13617362, Hodonín, Vnorovy, Vnorovy, Spinek, 83, Spinek 83, 69661 Vnorovy |
|
MVDr. JAN BERNARDY
|
Neaktivní
od 26.05.2015
|
Jednatel |
01.12.2012 |
Adresa: |
61300, 19301910, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 1333, 30, Jugoslávská 1333/30, Černá Pole, 61300 Brno |
|
MVDr. Petr Flachsel
|
Neaktivní
od 13.06.2016
|
Jednatel |
01.12.2012 |
Adresa: |
41201, 2911850, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Liškova, 1773, 61, Liškova 1773/61, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
MVDr.Mgr. LADISLAV PAŽOUT
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
Jednatel |
01.12.2012 |
Adresa: |
47002, 13047337, Česká Lípa, Kravaře, Rané, 15, Rané 15, 47002 Kravaře |
|
MVDr. Jaroslav Uřičář
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
Jednatel |
09.05.1994 |
Adresa: |
69661, 13617362, Vnorovy, 83 |
|
MVDr. JAROSLAV UŘIČÁŘ
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
Jednatel |
09.05.1994 |
Adresa: |
69661, 13617362, Hodonín, Vnorovy, Vnorovy, Spinek, 83, Spinek 83, 69661 Vnorovy |
|
MVDr. Jan Bernardy
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
okres Chrudim, Seč 113 |
|
MVDr. Petr Flachsel
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
41201, 2911850, Litoměřice, Liškova, 61 |
|
MVDr.Mgr. Ladislav Pažout
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
41156, 16625129, Bohušovice nad Ohří, Zahradní, 360 |
|
MVDr. Jan Bernardy
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
okres Chrudim, Seč 113, Seč 113, okres Chrudim, Česká republika |
|
MVDr. Petr Flachsel
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
41201, 2911850, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Liškova, 1773, 61, Liškova 1773/61, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
MVDr.Mgr. Ladislav Pažout
|
Neaktivní
od 01.12.2012
|
Jednatel |
29.04.1993 |
Adresa: |
41156, 16625129, Litoměřice, Bohušovice nad Ohří, Bohušovice nad Ohří, Zahradní, 360, Zahradní 360, 41156 Bohušovice nad Ohří |
|