MIROSLAV ŘÍHA
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
46007, 23769530, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Hanychovská, 416, 24 |
|
MIROSLAV ŘÍHA
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
46007, 23769530, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Hanychovská, 416, 24, Hanychovská 416/24, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
MIROSLAV ŘÍHA
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
46006, 23675128, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Seifertova, 900, 4 |
|
MIROSLAV ŘÍHA
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
46006, 23675128, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Seifertova, 900, 4, Seifertova 900/4, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
ROMAN STUPKA
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel společnosti |
24.07.2014 |
Adresa: |
46001, 23657391, Liberec, Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, 538, 24 |
|
ROMAN STUPKA
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel společnosti |
24.07.2014 |
Adresa: |
46001, 23657391, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, 538, 24, Ruprechtická 538/24, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
ROMAN STUPKA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel společnosti |
26.03.2014 |
Adresa: |
46331, 23639997, Chrastava, Chrastava, náměstí 1. máje, 1 |
|
ROMAN STUPKA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel společnosti |
26.03.2014 |
Adresa: |
46331, 23639997, Liberec, Chrastava, Chrastava, náměstí 1. máje, 1, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava |
|
DAVID ZAPLETALÍK
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
Jednatel |
12.11.2013 |
Adresa: |
46331, 23640413, Chrastava, Chrastava, náměstí 1. máje, 45 |
|
ZDENEK COUFAL
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
jednatel společnosti |
12.11.2013 |
Adresa: |
46601, 12180157, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Smetanova, 2190, 15a |
|
ZDENEK COUFAL
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
jednatel společnosti |
12.11.2013 |
Adresa: |
46601, 12180157, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Smetanova, 2190, 15a, Smetanova 2190/15a, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
DAVID ZAPLETALÍK
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
Jednatel |
12.11.2013 |
Adresa: |
46331, 23640413, Liberec, Chrastava, Chrastava, náměstí 1. máje, 45, náměstí 1. máje 45, 46331 Chrastava |
|
David Zapletalík
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
Jednatel |
09.11.2004 |
Adresa: |
46331, 23642181, Chrastava, Liberecká, 287 |
|
Roman Zapletalík
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
Jednatel |
09.11.2004 |
Adresa: |
46331, 23640979, Chrastava, Školní, 125 |
|
David Zapletalík
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
Jednatel |
09.11.2004 |
Adresa: |
46331, 23642181, Liberec, Chrastava, Chrastava, Liberecká, 287, Liberecká 287, 46331 Chrastava |
|
Roman Zapletalík
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
Jednatel |
09.11.2004 |
Adresa: |
46331, 23640979, Liberec, Chrastava, Chrastava, Školní, 125, Školní 125, 46331 Chrastava |
|
Petr Forman
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
Jednatel |
10.03.1999 |
Adresa: |
Liberec 6, Dobiášova, 856/6 |
|
Petr Forman
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
Jednatel |
10.03.1999 |
Adresa: |
46006, 23674695, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dobiášova, 856, 6, Dobiášova 856/6, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. Hana Kollertová
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
|
17.11.1995 |
Adresa: |
Liberec 25, Jeřmanická, 479/11 |
|
Ing. Hana Kollertová
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
|
17.11.1995 |
Adresa: |
46312, 23749482, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Jeřmanická, 479, 11, Jeřmanická 479/11, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|
Petr Forman
|
Neaktivní
od 17.11.1995
|
Jednatel |
06.05.1993 |
Adresa: |
Liberec 6, Dobiášova 856/6 |
|
Aleš Vavruška
|
Neaktivní
od 17.11.1995
|
Jednatel |
06.05.1993 |
Adresa: |
Liberec 15, Březový vrch 32 |
|
Petr Forman
|
Neaktivní
od 17.11.1995
|
Jednatel |
06.05.1993 |
Adresa: |
46006, 23674695, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dobiášova, 856, 6, Dobiášova 856/6, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Aleš Vavruška
|
Neaktivní
od 17.11.1995
|
Jednatel |
06.05.1993 |
Adresa: |
46015, 23724366, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Březový vrch, 762, 32, Březový vrch 762/32, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|