Petr Hamáček
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
Jednatel |
05.10.1995 |
Adresa: |
172324, Varnsdorf, Mostecká, 945 |
|
Ladislav Černý
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
Jednatel |
05.10.1995 |
Adresa: |
124281, Rumburk, Myslivecká, 161 |
|
PETR HAMÁČEK
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
Jednatel |
05.10.1995 |
Adresa: |
40747, 172324, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Mostecká, 945, Mostecká 945, 40747 Varnsdorf |
|
Ladislav Černý
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
Jednatel |
05.10.1995 |
Adresa: |
40801, 124281, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Myslivecká, 161, 6, Myslivecká 161/6, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Karel Koran
|
Neaktivní
od 09.05.1994
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
133710, Rumburk, Nádražní, 1246 |
|
Ladislav Černý
|
Neaktivní
od 05.10.1995
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
112178, Jiříkov, Teplická, 1069 |
|
Karel Koran
|
Neaktivní
od 09.05.1994
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
40801, 133710, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Nádražní, 1246, 4, Nádražní 1246/4, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Ladislav Černý
|
Neaktivní
od 05.10.1995
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
40753, 112178, Děčín, Jiříkov, Starý Jiříkov, Teplická, 1069, 14, Teplická 1069/14, Starý Jiříkov, 40753 Jiříkov |
|