Karel Glasl
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
Jednatel |
30.08.2005 |
Adresa: |
17909911, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Třebízského, 7 |
|
Martin Glasl
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
Jednatel |
30.08.2005 |
Adresa: |
17913063, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Nová, 1415/54 |
|
Jindřich Bähr
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
Jednatel |
30.08.2005 |
Adresa: |
17881439, Ústí nad Labem, Na louži, 3017/1 |
|
Karel Glasl
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
Jednatel |
30.08.2005 |
Adresa: |
40003, 17909911, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Třebízského, 1114, 7, Třebízského 1114/7, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Martin Glasl
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
Jednatel |
30.08.2005 |
Adresa: |
40003, 17913063, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Nová, 1415, 54, Nová 1415/54, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jindřich Bähr
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
Jednatel |
30.08.2005 |
Adresa: |
40011, 17881439, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Na Louži, 3017, 1, Na Louži 3017/1, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Karel Glasl
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
Jednatel |
14.08.1995 |
Adresa: |
17909911, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Třebízského, 7 |
|
Karel Glasl
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
Jednatel |
14.08.1995 |
Adresa: |
40003, 17909911, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Třebízského, 1114, 7, Třebízského 1114/7, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Karel Glasl
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
17910820, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Tolstého, 1199/7 |
|
Martin Glasl
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
17913063, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Nová, 1415/54 |
|
Jindřich Bähr
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
17876214, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Větrná, 2723/22 |
|
Karel Glasl
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
40003, 17910820, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Tolstého, 1199, 7, Tolstého 1199/7, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Martin Glasl
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
40003, 17913063, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Nová, 1415, 54, Nová 1415/54, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jindřich Bähr
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
Jednatel |
28.05.1993 |
Adresa: |
40011, 17876214, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Větrná, 2723, 22, Větrná 2723/22, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|