JUDr. EMÍLIA SLEZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
Jednatel (zástupce ředitele) |
24.11.2016 |
Adresa: |
47301, 13114930, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Severní, 663 |
|
Ing. JAN ŠMÍD
|
Neaktivní
od 05.10.2017
|
Jednatel (ředitel) |
24.11.2016 |
Adresa: |
47301, 13114930, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Severní, 663 |
|
Ing. JAN ŠMÍD
|
Neaktivní
od 05.10.2017
|
Jednatel (ředitel) |
24.11.2016 |
Adresa: |
47301, 13114930, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Severní, 663, Severní 663, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
JUDr. EMÍLIA SLEZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
Jednatel (zástupce ředitele) |
24.11.2016 |
Adresa: |
47301, 13114930, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Severní, 663, Severní 663, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
Ing. Jan Šmíd
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
Jednatel (ředitel) |
25.06.1993 |
Adresa: |
13114930, Nový Bor, Severní, 663 |
|
JUDr. Emília Slezáková
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
Jednatel (zástupce ředitele) |
25.06.1993 |
Adresa: |
13114930, Nový Bor, Severní, 663 |
|
Ing. JAN ŠMÍD
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
Jednatel (ředitel) |
25.06.1993 |
Adresa: |
47301, 13114930, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Severní, 663, Severní 663, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
JUDr. EMÍLIA SLEZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
Jednatel (zástupce ředitele) |
25.06.1993 |
Adresa: |
47301, 13114930, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Severní, 663, Severní 663, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|