Ing. Oldřich Machaň
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
Likvidátor |
29.01.1996 |
Adresa: |
23698314, Liberec, Liberec, Na mlýnku, 26 |
|
Ing. OLDŘICH MACHAŇ
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
Likvidátor |
29.01.1996 |
Adresa: |
46001, 23698314, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku, 26, Na Mlýnku 26, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Ing. Ivana Francová
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
Člen představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
2913160, Litoměřice, Litoměřice, Heydukova, 22 |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
Člen představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
1, Liberec, Liberec 23, Mařanova, 371 |
|
Ing. Jaromír Pavlík
|
Neaktivní
od 28.10.2004
|
Člen představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
24703087, Brno-venkov, Oslavany, Školní, 4 |
|
Ing. Milan Palaš
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
Předseda představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
1, Liberec, Liberec 6, Na jezírku, 626 |
|
Ing. Jiří Bezouška
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
Člen představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
1, Liberec, Liberec 6, Vlnařská, 692/12 |
|
Ing. Ivana Francová
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
Člen představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
41201, 2913160, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Heydukova, 1871, 22, Heydukova 1871/22, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
Člen představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
46312, 23737085, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 371, Mařanova 371, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
Ing. Jaromír Pavlík
|
Neaktivní
od 28.10.2004
|
Člen představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
66412, 24703087, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, Školní, 608, 4, Školní 608/4, 66412 Oslavany |
|
Ing. Milan Palaš
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
Předseda představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
46006, 23672421, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Na Jezírku, 626, 22, Na Jezírku 626/22, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. Jiří Bezouška
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
Člen představenstva |
10.11.1995 |
Adresa: |
46006, 23673061, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Vlnařská, 692, 12, Vlnařská 692/12, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. Václav Bartoš
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
1, Liberec, Liberec 6, Dobiášova, 863/30 |
|
Ing. Zbyněk Jiránek
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
1, Liberec, Liberec 15, Sněhurčina, 674 |
|
Václava Grůšová
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
23720654, Liberec, Liberec, Jizerská, 383 |
|
JUDr. Miroslav Stegura
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
1, Liberec, Liberec 6, Žitná, 818 |
|
Ing. Václav Bartoš
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
46006, 23674768, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dobiášova, 863, 30, Dobiášova 863/30, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. Zbyněk Jiránek
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
46015, 23723556, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Sněhurčina, 674, 1, Sněhurčina 674/1, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
VÁCLAVA GRŮŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
46015, 23720654, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Jizerská, 383, 42, Jizerská 383/42, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
JUDr. Miroslav Stegura
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
46006, 23674326, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Žitná, 818, Žitná 818, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. Jana Šmídová
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Místopředseda představenstva |
06.02.1995 |
Adresa: |
100, Liberec 6, Na Jezírku 628 |
|
JUDr. Miroslav Stegura
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Místopředseda představenstva |
06.02.1995 |
Adresa: |
100, Liberec 6, Žitná 818 |
|
Václava Grůšová
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Místopředseda představenstva |
06.02.1995 |
Adresa: |
23720654, Liberec, Jizerská, 383 |
|
Ing. Zbyněk Jiránek
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Místopředseda představenstva |
06.02.1995 |
Adresa: |
100, Liberec 15, Sněhurčina 674 |
|
Ing. Jana Šmídová
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Místopředseda představenstva |
06.02.1995 |
Adresa: |
46006, 23672447, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Na Jezírku, 628, 26, Na Jezírku 628/26, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
JUDr. Miroslav Stegura
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Místopředseda představenstva |
06.02.1995 |
Adresa: |
46006, 23674326, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Žitná, 818, Žitná 818, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
VÁCLAVA GRŮŠOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Místopředseda představenstva |
06.02.1995 |
Adresa: |
46015, 23720654, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Jizerská, 383, 42, Jizerská 383/42, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. Zbyněk Jiránek
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Místopředseda představenstva |
06.02.1995 |
Adresa: |
46015, 23723556, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Sněhurčina, 674, 1, Sněhurčina 674/1, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. Jana Šmídová
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
Člen představenstva |
26.07.1994 |
Adresa: |
100, Liberec 6, Na Jezírku 628 |
|
JUDr. Miroslav Stegura
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
Člen představenstva |
26.07.1994 |
Adresa: |
100, Liberec 6, Žitná 818 |
|
Václava Grůšová
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
Člen představenstva |
26.07.1994 |
Adresa: |
23720654, Liberec, Jizerská, 383 |
|
Ing. Jana Šmídová
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
Člen představenstva |
26.07.1994 |
Adresa: |
46006, 23672447, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Na Jezírku, 628, 26, Na Jezírku 628/26, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
JUDr. Miroslav Stegura
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
Člen představenstva |
26.07.1994 |
Adresa: |
46006, 23674326, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Žitná, 818, Žitná 818, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
VÁCLAVA GRŮŠOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
Člen představenstva |
26.07.1994 |
Adresa: |
46015, 23720654, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Jizerská, 383, 42, Jizerská 383/42, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. Stanislav Nosek
|
Neaktivní
od 26.07.1994
|
Člen představenstva |
27.04.1994 |
Adresa: |
23759593, Liberec, Donská, 970 |
|
Ing. Zbyněk Jiránek
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
Člen představenstva |
27.04.1994 |
Adresa: |
100, Liberec 15, Sněhurčina 674 |
|
Ing. Stanislav Nosek
|
Neaktivní
od 26.07.1994
|
Člen představenstva |
27.04.1994 |
Adresa: |
46311, 23759593, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Donská, 970, Donská 970, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
Ing. Zbyněk Jiránek
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
Člen představenstva |
27.04.1994 |
Adresa: |
46015, 23723556, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Sněhurčina, 674, 1, Sněhurčina 674/1, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. Milan Palaš
|
Neaktivní
od 26.07.1994
|
Místopředseda představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
100, Liberec 6, Na jezírku 626 |
|
Ing. Jaromír Pavlík
|
Neaktivní
od 26.07.1994
|
Místopředseda představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
24703087, Oslavany, Školní, 4 |
|
Ing. Ivan Rajda
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Předseda představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
100, Liberec 15, tř. Svobody 105 |
|
Ing. Milan Palaš
|
Neaktivní
od 26.07.1994
|
Místopředseda představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
46006, 23672421, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Na Jezírku, 626, 22, Na Jezírku 626/22, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. Jaromír Pavlík
|
Neaktivní
od 26.07.1994
|
Místopředseda představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
66412, 24703087, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, Školní, 608, 4, Školní 608/4, 66412 Oslavany |
|
Ing. Ivan Rajda
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
Předseda představenstva |
01.09.1993 |
Adresa: |
46015, 23720786, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Svobody, 397, 105, Svobody 397/105, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|