RUDOLF HÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
34401, 6731180, Domažlice, Babylon, Babylon, 103 |
|
Ing. ANTONÍN ŠLEIS
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
34401, 6876234, Domažlice, Újezd, Újezd, 113 |
|
Rudolf Hálek
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
34401, 6731180, Domažlice, Babylon, Babylon, 103, č.p. 103, 34401 Babylon |
|
Ing. JAN LEDVINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
34401, 26840341, Domažlice, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Žižkova, 126 |
|
Ing. JAN LEDVINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
34401, 26840341, Domažlice, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Žižkova, 126, Žižkova 126, Bezděkovské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Ing. ANTONÍN ŠLEIS
|
Neaktivní
od 13.11.2023
|
Jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
34401, 6876234, Domažlice, Újezd, Újezd, 113, č.p. 113, 34401 Újezd |
|
ing. JAN LEDVINA
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
Jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
34401, 6892183, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Michlova, 595 |
|
Ing. JAN LEDVINA
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
Jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
34401, 6892183, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Michlova, 595, Michlova 595, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Rudolf Hálek
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
jednatel |
07.01.2012 |
|
Rudolf Hálek
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
jednatel |
07.01.2012 |
Adresa: |
34401, 6731180, Domažlice, Babylon, Babylon, 103, č.p. 103, 34401 Babylon |
|
ing. Jan Ledvina
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Jednatel |
11.03.1996 |
Adresa: |
6892183, Domažlice, Domažlice, Michlova, 595 |
|
ing. Antonín Šleis
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
Jednatel |
11.03.1996 |
|
Ing. JAN LEDVINA
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Jednatel |
11.03.1996 |
Adresa: |
34401, 6892183, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Michlova, 595, Michlova 595, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
ing. Antonín Šleis
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
Jednatel |
11.03.1996 |
Adresa: |
Újezd 113, Újezd 113, Česká republika |
|
Rudolf Hálek
|
Neaktivní
od 07.01.2012
|
jednatel |
01.09.1993 |
|
Rudolf Hálek
|
Neaktivní
od 07.01.2012
|
jednatel |
01.09.1993 |
Adresa: |
34401, 6731180, Domažlice, Babylon, Babylon, 103, č.p. 103, 34401 Babylon |
|