ROMAN STEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
32200, 24413674, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Pod Tratí, 496, 11 |
|
ROMAN STEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
32200, 24413674, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Pod Tratí, 496, 11, Pod Tratí 496/11, Křimice, 32200 Plzeň |
|
LUDĚK MARUNA
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
32200, 24411361, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Průkopníků, 172, 24 |
|
LUDĚK MARUNA
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
32200, 24411361, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Průkopníků, 172, 24, Průkopníků 172/24, Křimice, 32200 Plzeň |
|
Václav Koutník
|
Neaktivní
od 02.02.2011
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
24526908, Plzeň, Heyrovského, 46 |
|
Luděk Maruna
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
Plzeň 5 - Křimice, Průkopníků, 172/24 |
|
Roman Steiner
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
Plzeň 5 - Křimice, Pod tratí, 496/II |
|
Václav Koutník
|
Neaktivní
od 02.02.2011
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
30100, 24526908, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Heyrovského, 474, 46, Heyrovského 474/46, Doudlevce, 30100 Plzeň |
|
ROMAN STEINER
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
32200, 24413674, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Pod Tratí, 496, 11, Pod Tratí 496/11, Křimice, 32200 Plzeň |
|
LUDĚK MARUNA
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
32200, 24411361, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Průkopníků, 172, 24, Průkopníků 172/24, Křimice, 32200 Plzeň |
|
Luděk Maruna
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
Plzeň 5 - Křimice, Pod tratí, 496/II |
|
Roman Steiner
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
Plzeň 5 - Křimice, Pod tratí, 496/II |
|
ROMAN STEINER
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
32200, 24413674, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Pod Tratí, 496, 11, Pod Tratí 496/11, Křimice, 32200 Plzeň |
|
Luděk Maruna
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
32200, 24413674, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Pod Tratí, 496, 11, Pod Tratí 496/11, Křimice, 32200 Plzeň |
|
Luděk Maruna
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
jednatel |
13.05.1993 |
Adresa: |
Plzeň, Palackého nám., 23 |
|
Roman Steiner
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
jednatel |
13.05.1993 |
Adresa: |
24555878, Plzeň, Sukova, 30 |
|
Václav Koutník
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
13.05.1993 |
Adresa: |
24526908, Plzeň, Heyrovského, 46 |
|
Luděk Maruna
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
jednatel |
13.05.1993 |
Adresa: |
30100, 24530328, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Palackého náměstí, 38, 23, Palackého náměstí 38/23, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Roman Steiner
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
jednatel |
13.05.1993 |
Adresa: |
30100, 24555878, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Sukova, 2602, 30, Sukova 2602/30, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Václav Koutník
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
13.05.1993 |
Adresa: |
30100, 24526908, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Heyrovského, 474, 46, Heyrovského 474/46, Doudlevce, 30100 Plzeň |
|