Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Betonové stavby Klatovy s.r.o. |
ICO: | 48362271 |
Registrovaná adresa: | 33901, 21503567, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Akátová, 578, Akátová 578, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
Začleněno na: | 29.03.1993 |
Předmět podnikání: |
provádění dopravních staveb
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimozboží, na které je třeba zvláštní povolení v režimu živnostivolné
provádění průmyslových staveb
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení v režimu živnosti volné
projektová činnost v investiční výstavbě
výroba cementového zboží a umělého kamene
provádění bytových a občanských staveb
provádění inženýrských staveb
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. ZDENĚK ZACHARDA | Aktivní | 02.02.2021 | |
|
|||
Ing. ZDENĚK ZACHARDA | Aktivní | 02.02.2021 | |
|
|||
JOSEF TOMÁŠEK | Aktivní | 28.09.2016 | |
|
|||
JOSEF TOMÁŠEK | Aktivní | 28.09.2016 | |
|
|||
Ing. JIŘÍ ZACHARDA | Aktivní | 03.10.2013 | |
|
|||
Ing. JIŘÍ ZACHARDA | Aktivní | 03.10.2013 | |
|
|||
Miroslav Buchta | Aktivní | 29.03.1993 | |
|
|||
Miroslav Buchta | Aktivní | 29.03.1993 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JIŘÍ ZACHARDA | Aktivní | Jednatel | 03.10.2013 |
|
|||
Ing. JIŘÍ ZACHARDA | Aktivní | Jednatel | 03.10.2013 |
|
|||
Ing. Jiří Zacharda | Neaktivní od 03.10.2013 | Jednatel | 12.01.2012 |
|
|||
Ing. JIŘÍ ZACHARDA | Neaktivní od 03.10.2013 | Jednatel | 12.01.2012 |
|
|||
Ing. Jiří Zacharda | Neaktivní od 12.01.2012 | Jednatel | 29.03.1993 |
|
|||
Ing. JIŘÍ ZACHARDA | Neaktivní od 12.01.2012 | Jednatel | 29.03.1993 |
|
Registrační číslo Betonové stavby Klatovy s.r.o. je 48362271.
Registrační adresa Betonové stavby Klatovy s.r.o. je 33901, 21503567, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Akátová, 578, Akátová 578, Klatovy IV, 33901 Klatovy.
Betonové stavby Klatovy s.r.o. byla založena 29.03.1993.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. ZDENĚK ZACHARDA, Ing. ZDENĚK ZACHARDA, JOSEF TOMÁŠEK, JOSEF TOMÁŠEK, Ing. JIŘÍ ZACHARDA, Ing. JIŘÍ ZACHARDA, Miroslav Buchta, Miroslav Buchta.