PETR ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2021 |
Adresa: |
33141, 676381, Plzeň-sever, Mladotice, Strážiště, 1 |
|
PETR ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2021 |
Adresa: |
33141, 676381, Plzeň-sever, Mladotice, Strážiště, 1, Strážiště 1, 33141 Mladotice |
|
Ing. JAROSLAV CHOMÁT
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
Jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
33165, 26858924, Žihle, Žihle, 365 |
|
Ing. JAROSLAV CHOMÁT
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
Jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
33165, 26858924, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 365, č.p. 365, 33165 Žihle |
|
Ing. Jaroslav Chomát
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
Jednatel |
27.09.2000 |
Adresa: |
33165, 26858924, Plzeň-sever, Žihle, 365 |
|
Ing. JAROSLAV CHOMÁT
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
Jednatel |
27.09.2000 |
Adresa: |
33165, 26858924, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 365, č.p. 365, 33165 Žihle |
|
Ladislav Havlík
|
Neaktivní
od 27.09.2000
|
Jednatel |
26.05.1993 |
Adresa: |
721182, Žihle, čp. 336 |
|
Jaroslav Weber
|
Neaktivní
od 27.09.2000
|
Jednatel |
26.05.1993 |
Adresa: |
720879, Žihle, čp. 305 |
|
Ladislav Havlík
|
Neaktivní
od 27.09.2000
|
Jednatel |
26.05.1993 |
Adresa: |
33165, 721182, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 336, č.p. 336, 33165 Žihle |
|
Jaroslav Weber
|
Neaktivní
od 27.09.2000
|
Jednatel |
26.05.1993 |
Adresa: |
33165, 720879, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 305, č.p. 305, 33165 Žihle |
|