Ing. JIŘÍ VACEK
|
Neaktivní
od 21.02.2018
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
35002, 20910452, Cheb, Cheb, Nad Jezem, 1776, 5 |
|
Ing. JIŘÍ VACEK
|
Neaktivní
od 21.02.2018
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
35002, 20910452, Cheb, Cheb, Cheb, Nad Jezem, 1776, 5, Nad Jezem 1776/5, 35002 Cheb |
|
Ing. Jiří Vacek
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
07.01.2012 |
Adresa: |
20913885, Cheb, Hrnčířská, 1 |
|
Ing. Jiří Vacek
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
07.01.2012 |
Adresa: |
35002, 20913885, Cheb, Cheb, Cheb, Hrnčířská, 2132, 1, Hrnčířská 2132/1, 35002 Cheb |
|
Josef Kubr
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
jednatel |
03.06.1993 |
Adresa: |
12974421, Františkovy Lázně, Nerudova, 221/2 |
|
Ing. Jiří Vacek
|
Neaktivní
od 07.01.2012
|
jednatel |
03.06.1993 |
Adresa: |
20913885, Cheb, Hrnčířská, 1 |
|
Josef Kubr
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
jednatel |
03.06.1993 |
Adresa: |
35101, 12974421, Cheb, Františkovy Lázně, Horní Lomany, Nerudova, 221, 2, Nerudova 221/2, Horní Lomany, 35101 Františkovy Lázně |
|
Ing. Jiří Vacek
|
Neaktivní
od 07.01.2012
|
jednatel |
03.06.1993 |
Adresa: |
35002, 20913885, Cheb, Cheb, Cheb, Hrnčířská, 2132, 1, Hrnčířská 2132/1, 35002 Cheb |
|