Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | SALVATOR MED, s.r.o. "v likvidaci" |
ICO: | 48391051 |
Registrovaná adresa: | 73701, 5762081, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Hlavní třída, 26, 23, Hlavní třída 26/23, 73701 Český Těšín |
Začleněno na: | 14.07.1993 |
Datum ukončení: | 26.02.2020 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. ZENON ADAMUS | Neaktivní od 26.02.2020 | 25.11.2015 | |
|
|||
OLGA LAŠTŮVKOVÁ | Neaktivní od 26.02.2020 | 25.11.2015 | |
|
|||
ZDENĚK NOVOTNÝ | Neaktivní od 26.02.2020 | 25.11.2015 | |
|
|||
JAN STANCLIK | Neaktivní od 26.02.2020 | 25.11.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ZDENĚK NOVOTNÝ | Neaktivní od 26.02.2020 | Jednatel | 25.11.2015 |
|
|||
OLGA LAŠTŮVKOVÁ | Neaktivní od 26.02.2020 | Jednatel | 25.11.2015 |
|
|||
ZDENĚK NOVOTNÝ | Neaktivní od 26.02.2020 | Jednatel | 25.11.2015 |
|
|||
OLGA LAŠTŮVKOVÁ | Neaktivní od 26.02.2020 | Jednatel | 25.11.2015 |
|
|||
Zdeněk Novotný | Neaktivní od 25.11.2015 | jednatel | 14.07.1993 |
|
|||
Olga Laštůvková | Neaktivní od 25.11.2015 | jednatel | 14.07.1993 |
|
|||
ZDENĚK NOVOTNÝ | Neaktivní od 25.11.2015 | jednatel | 14.07.1993 |
|
|||
OLGA LAŠTŮVKOVÁ | Neaktivní od 25.11.2015 | jednatel | 14.07.1993 |
|
Registrační číslo SALVATOR MED, s.r.o. "v likvidaci" je 48391051.
Registrační adresa SALVATOR MED, s.r.o. "v likvidaci" je 73701, 5762081, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Hlavní třída, 26, 23, Hlavní třída 26/23, 73701 Český Těšín.
SALVATOR MED, s.r.o. "v likvidaci" byla založena 14.07.1993.